Společenství vlastníků Nedbalova 2409 Karviná-Nové Město má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Nedbalova 2409 Karviná-Nové Město (27779068) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nedbalova 2409/15, 73506 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 2006 Společenství vlastníků Nedbalova 2409 Karviná-Nové Město má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Nedbalova 2409 Karviná-Nové Město nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Nedbalova 2409 Karviná-Nové Město na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5223 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27779068 | |
Jméno: | Společenství pro dům na adrese Karviná, Nové Město, Nedbalova 2409/11 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.10.2006 |
Zapsána dne: | 17.10.2006 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 18.3.2008 - 20.7.2015 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 17.10.2006 - 18.3.2008 | |
Den vzniku společenství: 9.8.2006 | 17.10.2006 - 20.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nedbalova 2409/15, Karviná 73506, Česká republika | 20.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Nedbalova 2409/11, Karviná 73506, Česká republika | 17.10.2006 - 26.1.2011 |
předseda výboru | Mgr. Pavel Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 |
Adresa | Nedbalova 2409/15, 73506 Karviná |
člen výboru | Jarmila Buzková |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 |
Adresa | Nedbalova 2409/15, 73506 Karviná |
člen výboru | Iveta Urbańczyková |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 |
Adresa | Nedbalova 2409/15, 73506 Karviná |
člen výboru | Jarmila Buzková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2015 do 16.9.2020 |
Adresa | Nedbalova 2409/15, 73506 Karviná |
člen výboru | Iveta Urbańczyková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2015 do 16.9.2020 |
Adresa | Nedbalova 2409/15, 73506 Karviná |
předseda výboru | Mgr. Pavel Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2015 do 16.9.2020 |
Adresa | Nedbalova 2409/15, 73506 Karviná |
předseda výboru | Mgr. Pavel Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 20.7.2015 |
Adresa | Nedbalova 2409, Karviná |
člen výboru | Iveta Urbańczyková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 20.7.2015 |
Adresa | Nedbalova 2409, Karviná |
člen výboru | Žofie Kocianová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 20.7.2015 |
Adresa | Nedbalova 2409, Karviná |
člen výboru | Jarmila Buzková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 20.7.2015 |
Adresa | Nedbalova 2409/15, 73506 Karviná |
člen výboru | Jarmila Buzková |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2014 do 24.4.2015 |
Adresa | Březová 520/26, 73401 Karviná |
člen výboru | Jarmila Buzková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 17.4.2014 |
Adresa | Březová 520, Karviná |
pověřený vlastník | Lucie Hoderová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2006 do 18.3.2008 |
Adresa | Jurije Gagarina 1511/16, 73601 Havířov |
IČO: | 27779068 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Nedbalova 2409 Karviná-Nové Město |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 10. 2006 |
Sídlo: | Nedbalova 2409/15, Karviná 73506 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |