Společenství vlastníků Nám.Sv.Hedviky 11, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Nám.Sv.Hedviky 11, Opava (26783312) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese náměstí Svaté Hedviky 2225/11, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 9. 2002 Společenství vlastníků Nám.Sv.Hedviky 11, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Nám.Sv.Hedviky 11, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Nám.Sv.Hedviky 11, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1910 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26783312 | |
Jméno: | Společenství domu Náměstí Sv. Hedviky 2225/11 Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.9.2002 |
Zapsána dne: | 28.9.2002 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 15.4.2014 - 30.12.2019 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -předseda společenství vlastníků | 15.4.2014 - 22.1.2020 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 28.9.2002 - 15.4.2014 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -výbor společenství | 28.9.2002 - 15.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Svaté Hedviky 2225/11, Opava 74601, Česká republika | 15.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Náměstí Sv. Hedviky 2225/11, Opava 74601, Česká republika | 28.9.2002 - 15.4.2014 |
předseda společenství vlastníků | Vít Pravda |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2225/11, 74601 Opava |
předseda společenství vlastníků | Mgr. Zuzana Přikrylová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2014 do 22.1.2020 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2225/11, 74601 Opava |
pověřený vlastník | Zuzana Přikrylová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2011 do 15.4.2014 |
Adresa | Náměstí Sv. Hedviky 2225/11, 74601 Opava |
předseda výboru | Kateřina Skřivánková |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2002 do 30.4.2011 |
Adresa | Náměstí Sv. Hedviky 11, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Jiří Přikryl |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2002 do 30.4.2011 |
Adresa | Náměstí Sv. Hedviky 11, 74601 Opava |
člen výboru | Pavel Lindovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2002 do 30.4.2011 |
Adresa | Náměstí Sv. Hedviky 11, 74601 Opava |
člen výboru | Růžena Jarošová |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2002 do 30.4.2011 |
Adresa | Bílovecká 172A, 74706 Opava |
člen výboru | Hynek Závorka |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2002 do 30.4.2011 |
Adresa | Náměstí Sv. Hedviky 11, 74601 Opava |
IČO: | 26783312 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Nám.Sv.Hedviky 11, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 9. 2002 |
Sídlo: | náměstí Svaté Hedviky 2225/11, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |