Společenství vlastníků Nádražní 148 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Nádražní 148 (27799824) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nádražní 542/148, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 2007 Společenství vlastníků Nádražní 148 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Nádražní 148 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Nádražní 148 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5647 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27799824 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Nádražní 148 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.5.2007 |
Zapsána dne: | 9.5.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.1.2021 - 17.4.2021 | |
Den vzniku společenství: 6.11.2006 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 9.5.2007 - 28.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 542/148, Ostrava 70200, Česká republika | 28.1.2021 |
---|
člen výboru | Iveta Macurová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2021 |
Adresa | Nádražní 542/148, 70200 Ostrava |
člen výboru | Jan Kaleta |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2021 |
Adresa | Nádražní 542/148, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Václav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2021 |
Adresa | Nádražní 542/148, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Václav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 do 17.4.2021 |
Adresa | Nádražní 542/148, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Iveta Macurová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 do 17.4.2021 |
Adresa | Nádražní 542/148, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Iveta Macurová |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2007 do 28.1.2021 |
Adresa | Nádražní 542/148, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Václav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 28.1.2021 |
Adresa | Nádražní 542/148, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Mgr. Radim Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2007 do 28.4.2009 |
Adresa | Nádražní 542/148, 70200 Ostrava |
IČO: | 27799824 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Nádražní 148 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 5. 2007 |
Sídlo: | Nádražní 542/148, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |