Společenství vlastníků Nad kolonií 906/5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Nad kolonií 906/5 (26458225) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nad kolonií 906/5, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 6. 2001 Společenství vlastníků Nad kolonií 906/5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Nad kolonií 906/5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Nad kolonií 906/5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 6. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 839 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26458225 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Nad kolonií 906/5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.6.2001 |
Zapsána dne: | 28.6.2001 | |
Den vzniku: 1.7.2000 | 28.6.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad kolonií 906/5, Praha 4 14000, Česká republika | 28.6.2001 |
---|
místopředsedkyně | JUDr. Veronika Faltysová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 |
Adresa | V rovinách 315/101, 14000 Praha |
členka výboru | Milena Brusová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 |
Adresa | Nad kolonií 906/5, 14000 Praha |
předsedkyně | Isabella Císařová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 |
Adresa | Nad kolonií 906/5, 14000 Praha |
člen výboru | Milena Brusová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2010 do 18.1.2017 |
Adresa | Nad kolonií 906/5, 14000 Praha 4 |
místopředseda výboru | JUDr. Veronika Faltysová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2010 do 18.1.2017 |
Adresa | V Rovinách 101, 14000 Praha 4 |
předseda výboru | Isabella Císařová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2010 do 18.1.2017 |
Adresa | Gregorova 2088, 14000 Praha 4 |
předseda výboru | Ing. František Brus |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2001 do 15.12.2010 |
Adresa | Nad kolonií 906/5, Praha 4 |
místopředseda | Prof.MUDr. Ctibor Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2001 do 15.12.2010 |
Adresa | Nad kolonií 906/5, Praha 4 |
místopředseda výboru | JUDr. Veronika Faltysová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2001 do 15.12.2010 |
Adresa | Nad kolonií 906/5, Praha 4 |
členka výboru | Isabella Císařová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2001 do 15.12.2010 |
Adresa | Gregorova 2088, Praha 4 |
IČO: | 26458225 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Nad kolonií 906/5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 6. 2001 |
Sídlo: | Nad kolonií 906/5, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |