Společenství vlastníků Na výšinách 899/10, Praha 7, Bubeneč má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na výšinách 899/10, Praha 7, Bubeneč (24228788) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na výšinách 899/10, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 2012 Společenství vlastníků Na výšinách 899/10, Praha 7, Bubeneč má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na výšinách 899/10, Praha 7, Bubeneč nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na výšinách 899/10, Praha 7, Bubeneč na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 4. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13449 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24228788 | |
Jméno: | Společenství domu Na výšinách 899/10, Praha 7, Bubeneč | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.4.2012 |
Zapsána dne: | 26.4.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na výšinách 899/10, Praha 17000, Česká republika | 30.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na výšinách 899/10, Praha 7 17000, Česká republika | 26.4.2012 - 30.10.2015 |
člen výboru | Petr Nesnídal |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | U Tří lvů 252/13, 37001 České Budějovice |
člen výboru | Radomil Býšek |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 |
Adresa | Na výšinách 899/10, 17000 Praha |
předseda výboru | Soňa Nebeská |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 |
Adresa | Na výšinách 899/10, 17000 Praha |
člen výboru | Petr Nesnídal |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 24.11.2021 |
Adresa | Na výšinách 899/10, 17000 Praha |
člen výboru | Radomil Býšek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2012 do 30.10.2015 |
Adresa | Na výšinách 899/10, 17000 Praha 7 |
člen výboru | Petr Nesnídal |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2014 do 30.10.2015 |
Adresa | Na výšinách 899/10, 17000 Praha |
předseda výboru | Soňa Nebeská |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2014 do 30.10.2015 |
Adresa | Na výšinách 899/10, 17000 Praha |
předseda výboru | Ing. Soňa Daubner |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2012 do 29.1.2014 |
Adresa | Na Rokytce 1031/26, 18000 Praha 8 |
člen výboru | MUDr. Petr Nesnídal |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2012 do 29.1.2014 |
Adresa | 22, 37006 Ledenice |
IČO: | 24228788 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na výšinách 899/10, Praha 7, Bubeneč |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 4. 2012 |
Sídlo: | Na výšinách 899/10, Praha 17000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |