Společenství vlastníků Na Valtické 48 a 49, Břeclav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Valtické 48 a 49, Břeclav (29243378) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Valtické 660/49, 69141 Břeclav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 2010 Společenství vlastníků Na Valtické 48 a 49, Břeclav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Valtické 48 a 49, Břeclav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Valtické 48 a 49, Břeclav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8200 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29243378 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na Valtické 48 a 49, Břeclav | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.10.2010 |
Zapsána dne: | 4.10.2010 | |
Shromáždění schválilo na svém jednání dne 12.11.2015 stanovy společenství vlastníků jednotek v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. | 9.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Valtické 660/49, Břeclav 69141, Česká republika | 4.10.2010 |
---|
člen výboru | Lubomír Weidlich |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Na Valtické 660/49, 69141 Břeclav |
předseda výboru | Lubomír Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | Na Valtické 660/49, 69141 Břeclav |
člen výboru | Zuzana Otáhalová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | Na Valtické 659/48, 69141 Břeclav |
člen výboru | Miroslav Schüller |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2021 do 7.8.2024 |
Adresa | Na Valtické 660/49, 69141 Břeclav |
člen | Zuzana Otáhalová |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2015 do 20.7.2021 |
Adresa | Na Valtické 659/48, 69141 Břeclav |
člen | Miroslav Schüller |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2015 do 20.7.2021 |
Adresa | Na Valtické 660/49, 69141 Břeclav |
předseda | Lubomír Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2015 do 20.7.2021 |
Adresa | Na Valtické 660/49, 69141 Břeclav |
IČO: | 29243378 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Valtické 48 a 49, Břeclav |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Břeclav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 10. 2010 |
Sídlo: | Na Valtické 660/49, Břeclav 69141 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |