Společenství vlastníků Na Vackově č.p. 2903, Praha 3-Žižkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Vackově č.p. 2903, Praha 3-Žižkov (06294081) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Olgy Havlové 2903/31, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 2017 Společenství vlastníků Na Vackově č.p. 2903, Praha 3-Žižkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Vackově č.p. 2903, Praha 3-Žižkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Vackově č.p. 2903, Praha 3-Žižkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 8. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 18252 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06294081 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na Vackově č.p. 2903, Praha 3-Žižkov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.8.2017 |
Zapsána dne: | 11.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Olgy Havlové 2903/31, Praha 13000, Česká republika | 11.8.2017 |
---|
předseda výboru | Ing. Jiří Bukovinský |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Olgy Havlové 2903/31, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Rudolf Meissner |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Na mokřině 2205/27, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Petr Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Olgy Havlové 2903/31, 13000 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Bukovinský |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2019 do 23.8.2023 |
Adresa | Olgy Havlové 2903/31, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Petr Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2022 do 23.8.2023 |
Adresa | Olgy Havlové 2903/31, 13000 Praha |
člen výboru SVJ | Ing. Rudolf Meissner |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2018 do 23.8.2023 |
Adresa | Na mokřině 2205/27, 13000 Praha |
člen výboru | Tomáš Nikl |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2019 do 28.7.2022 |
Adresa | Olgy Havlové 2903/29, 13000 Praha |
předsedkyně výboru SVJ | Ing. Hana Jedličková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2018 do 16.3.2019 |
Adresa | Koněvova 668/124, 13000 Praha |
člen výboru SVJ | Ing. Jiří Bukovinský |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2018 do 16.3.2019 |
Adresa | Olgy Havlové 2903/31, 13000 Praha |
IČO: | 06294081 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Vackově č.p. 2903, Praha 3-Žižkov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 8. 2017 |
Sídlo: | Olgy Havlové 2903/31, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |