Společenství vlastníků Na Stráži 1525/22, Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Stráži 1525/22, Praha (03533492) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na stráži 1525/22, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 2014 Společenství vlastníků Na Stráži 1525/22, Praha má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Stráži 1525/22, Praha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Stráži 1525/22, Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 11. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 15935 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03533492 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na Stráži 1525/22, Praha | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.11.2014 |
Zapsána dne: | 6.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na stráži 1525/22, Praha 18000, Česká republika | 6.11.2014 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Ing. Arch. Veronika Kovandová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2022 |
Adresa | Na stráži 1525/22, 18000 Praha |
Předseda | Mgr. Klára Kulovaná |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2017 do 29.11.2022 |
Adresa | Na stráži 1525/22, 18000 Praha |
předseda | Jana Vaňhová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 do 20.12.2017 |
Adresa | Hornická 933, 73514 Orlová |
předseda | Jana Vaňhová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 do 20.12.2017 |
Adresa | Hornická 933, 73514 Orlová |
předseda | Jana Vaňhová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2014 do 6.12.2017 |
Adresa | Na stráži 1525/22, 18000 Praha |
předseda | Jana Vaňhová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2014 do 6.12.2017 |
Adresa | Na stráži 1525/22, 18000 Praha |
předseda | Petr Lenděl |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 4.12.2014 |
Adresa | Na stráži 1525/22, 18000 Praha 8 |
IČO: | 03533492 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Stráži 1525/22, Praha |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 11. 2014 |
Sídlo: | Na stráži 1525/22, Praha 18000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |