Společenství vlastníků Na Srázu 284, Liberec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Srázu 284, Liberec (27317102) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Srázu 284, 46312 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 2007 Společenství vlastníků Na Srázu 284, Liberec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Srázu 284, Liberec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Srázu 284, Liberec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4006 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27317102 | |
Jméno: | Společenství Na Srázu 284, Liberec | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.3.2007 |
Zapsána dne: | 28.3.2007 | |
Rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 9.11.2015 došlo ke změně stanov společenství vlastníků jednotek. | 12.2.2016 | |
den vzniku společenství: 15.2.2007 | 28.3.2007 - 13.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Srázu 284, Liberec 46312, Česká republika | 12.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Srázu 284, Liberec XXV-Vesec 46312, Česká republika | 28.3.2007 - 12.2.2016 |
Předseda výboru | Pavel Štumpf DiS |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec |
Místopředseda výboru | Ing. Jan Jonášek |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Kapraďová 992, 46311 Liberec |
Člen výboru | Božena Davídková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec |
místopředseda výboru | Ing. Jan Jonášek |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 18.8.2021 |
Adresa | Kapraďová 992, 46311 Liberec |
předseda výboru | Pavel Štumpf DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 18.8.2021 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec |
člen výboru | Mgr. Blanka Svačinová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 18.6.2021 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec |
člen výboru | Mgr. Blanka Svačinová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2014 do 12.2.2016 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec |
místopředseda výboru | Ing. Jan Jonášek |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2014 do 12.2.2016 |
Adresa | Kapraďová 992, 46311 Liberec |
předseda výboru | Pavel Štumpf |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2014 do 12.2.2016 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec |
místopředseda výboru | Ing. Jan Jonášek |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2011 do 13.2.2014 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec XXV-Vesec |
člen výboru | Mgr. Blanka Najmanová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2011 do 13.2.2014 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec XXV-Vesec |
předseda výboru | Pavel Štumpf |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2011 do 13.2.2014 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec XXV-Vesec |
pověřený vlastník | Pavel Štumpf |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2008 do 25.1.2011 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec XXV-Vesec |
pověřený vlastník | Robert Gregor |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2007 do 23.12.2008 |
Adresa | Na Srázu 284, 46312 Liberec XXV-Vesec |
IČO: | 27317102 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Srázu 284, Liberec |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 3. 2007 |
Sídlo: | Na Srázu 284, Liberec 46312 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |