Společenství vlastníků Na Široké 6, Moravská Ostrava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Široké 6, Moravská Ostrava (26825791) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 2004 Společenství vlastníků Na Široké 6, Moravská Ostrava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Široké 6, Moravská Ostrava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Široké 6, Moravská Ostrava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3750 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26825791 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na Široké 6, Moravská Ostrava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.2.2004 |
Zapsána dne: | 18.2.2004 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 18.2.2004 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 18.2.2004 - 19.9.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Široké 2616/6, Ostrava 70200, Česká republika | 19.9.2016 |
---|
člen výboru | Mgr. Linda Hermannová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Světlana Osvaldová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Bc. Ivana Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Mgr. Linda Vašínková |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 do 8.9.2021 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Světlana Osvaldová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 29.7.2021 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Bc. Ivana Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 29.7.2021 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Mgr. Linda Vašínková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 29.7.2021 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Světlana Osvaldová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 19.9.2016 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Bc. Ivana Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 19.9.2016 |
Adresa | Ostružinová 605/1, 72527 Ostrava |
člen výboru | Linda Vašínková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 19.9.2016 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Jindra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2010 do 4.7.2011 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Martin Kohút |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2010 do 4.7.2011 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Světlana Osvaldová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2010 do 4.7.2011 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Jindra Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2004 do 24.2.2010 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Martin Kohút |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2004 do 24.2.2010 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Světlana Osvaldová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2004 do 24.2.2010 |
Adresa | Na Široké 2616/6, 70200 Ostrava |
IČO: | 26825791 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Široké 6, Moravská Ostrava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 2. 2004 |
Sídlo: | Na Široké 2616/6, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |