Společenství vlastníků Na Průhoně 60/20 v Karlových Varech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Průhoně 60/20 v Karlových Varech (75157241) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Průhoně 60/20, 36006 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 2009 Společenství vlastníků Na Průhoně 60/20 v Karlových Varech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Průhoně 60/20 v Karlových Varech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Průhoně 60/20 v Karlových Varech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 20. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5593 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75157241 | |
Jméno: | "Společenství pro dům Na Průhoně 60/20 v Karlových Varech" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.1.2009 |
Zapsána dne: | 20.1.2009 | |
Orgány společenství: | 20.1.2009 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 20.1.2009 | |
výbor společenství | 20.1.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Průhoně 60/20, Karlovy Vary 36006, Česká republika | 20.1.2009 |
---|
předseda výboru | Diana Damborová DiS |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | Na Průhoně 60/20, 36006 Karlovy Vary |
člen výboru | Jan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 |
Adresa | Olšanská 2898/4e, 13000 Praha |
člen výboru | Jana Garlíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 |
Adresa | Na Průhoně 60/20, 36006 Karlovy Vary |
předseda výboru | Diana Derahová DiS |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 19.7.2023 |
Adresa | Na Průhoně 60/20, 36006 Karlovy Vary |
předseda výboru | Jana Garlíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 5.1.2022 |
Adresa | Na Průhoně 60/20, 36006 Karlovy Vary |
člen výboru | Zdeněk Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 5.1.2022 |
Adresa | Všeborovická 59/19, 36263 Dalovice |
člen výboru | Vlasta Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2021 do 5.1.2022 |
Adresa | Nová 330, 37311 Ledenice |
člen výboru | Vlasta Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 2.6.2021 |
Adresa | Na Průhoně 60/20, 36006 Karlovy Vary |
předseda výboru | Jaroslav Zmeškal |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2009 do 14.4.2016 |
Adresa | Závodu míru 218/64, 36017 Karlovy Vary |
člen výboru | Vlasta Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2009 do 14.4.2016 |
Adresa | Na Průhoně 60/20, 36006 Karlovy Vary |
člen výboru | Zdeněk Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2014 do 14.4.2016 |
Adresa | Všeborovická 59/19, 36263 Dalovice |
člen výboru | Zdeněk Barcal |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2009 do 16.1.2014 |
Adresa | Všeborovická 59/19, 36263 Dalovice |
IČO: | 75157241 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Průhoně 60/20 v Karlových Varech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 2. 2008 |
Sídlo: | Na Průhoně 60/20, Karlovy Vary 36006 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |