Společenství vlastníků Na Popluží 735/8 v Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Popluží 735/8 v Ústí nad Labem (25442376) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Popluží 735/8, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 2002 Společenství vlastníků Na Popluží 735/8 v Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Popluží 735/8 v Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Popluží 735/8 v Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 193 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25442376 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na Popluží 735/8 v Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.3.2002 |
Zapsána dne: | 2.3.2002 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000 | 2.3.2002 - 6.8.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 2.3.2002 |
---|
předseda společenství vlastníků | Aleš Axmann |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2021 |
Adresa | Na Popluží 735/8, 40001 Ústí nad Labem |
předseda | Petr Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 do 6.8.2021 |
Adresa | 13, 40002 Stebno |
předseda | Petr Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2018 do 9.12.2020 |
Adresa | Na Popluží 735/8, 40001 Ústí nad Labem |
Pověřený vlastník | Alena Šnoblová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2013 do 29.12.2018 |
Adresa | Na Popluží 735/8, 40001 Ústí nad Labem |
Jan Hocke | |
Ve funkci | od 20.3.2009 do 24.12.2013 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Předseda | Miloslava Večeřová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2005 do 20.3.2009 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Josefa Šarounová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2005 do 20.3.2009 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Člen | Marie Flašková |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2005 do 20.3.2009 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Předseda | Aleš Axmann |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2004 do 1.3.2005 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Jan Hocke |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2004 do 1.3.2005 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Člen | Marie Flašková |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2004 do 1.3.2005 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Jan Hocke |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2002 do 24.3.2004 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Předseda | Aleš Axmann |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2002 do 24.3.2004 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
Člen | Marie Flašková |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2002 do 24.3.2004 |
Adresa | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem |
IČO: | 25442376 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Popluží 735/8 v Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 3. 2002 |
Sídlo: | Na Popluží 735/8, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |