Společenství vlastníků Na pomezí 1333/32, 1333/34, 1333/36, 1333/38, Praha 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na pomezí 1333/32, 1333/34, 1333/36, 1333/38, Praha 5 (08726248) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na pomezí 1333/38, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 2019 Společenství vlastníků Na pomezí 1333/32, 1333/34, 1333/36, 1333/38, Praha 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na pomezí 1333/32, 1333/34, 1333/36, 1333/38, Praha 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na pomezí 1333/32, 1333/34, 1333/36, 1333/38, Praha 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 11. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 19635 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08726248 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na pomezí 1333/32, 1333/34, 1333/36, 1333/38, Praha 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.11.2019 |
Zapsána dne: | 27.11.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na pomezí 1333/38, Praha 15000, Česká republika | 27.11.2019 |
---|
předseda výboru | Jakub Hamr |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2021 |
Adresa | Na pomezí 1333/38, 15000 Praha |
místopředsedkyně výboru | Ing. Michaela Šupinová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2021 |
Adresa | Pštrossova 1709/32, 11000 Praha |
členka výboru | Ing. Šárka Skolilová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2023 |
Adresa | Na pomezí 1333/32, 15000 Praha |
členka výboru | Ing. Šárka Svitáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2021 do 11.8.2023 |
Adresa | Václava Rabase 859, 27201 Kladno |
člen výboru | Petr Packert |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2019 do 16.11.2021 |
Adresa | Klouzková 204, 10400 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Martin Hubinger |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2021 do 16.11.2021 |
Adresa | Na pomezí 1333/36, 15000 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Martin Hubinger |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2019 do 16.10.2021 |
Adresa | Beníškové 1285/9, 15000 Praha |
IČO: | 08726248 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na pomezí 1333/32, 1333/34, 1333/36, 1333/38, Praha 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 11. 2019 |
Sídlo: | Na pomezí 1333/38, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |