Společenství vlastníků Na Okraji 327, Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Okraji 327, Praha (27255166) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na okraji 327/49, 16200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 2005 Společenství vlastníků Na Okraji 327, Praha má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Okraji 327, Praha nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Okraji 327, Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 7. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5880 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27255166 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Na Okraji 327/49 PRAHA 6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.7.2005 |
Zapsána dne: | 13.7.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Okraji 327/49, Praha 6 16200, Česká republika | 13.7.2005 |
---|
Předseda výboru | PaedDr. Martin Slunečko |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2020 |
Adresa | Na okraji 327/49, 16200 Praha |
Místopředseda výboru | Petra Bulawová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2020 |
Adresa | Na okraji 327/49, 16200 Praha |
předseda výboru | PaedDr. Martin Slunečko |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2012 do 7.8.2020 |
Adresa | Na Okraji 327/49, Praha 6 |
místopředseda výboru | Petra Bulawová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2012 do 7.8.2020 |
Adresa | Na Okraji 327/49, 16200 Praha 6 |
člen výboru | Jaroslav Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2012 do 7.8.2020 |
Adresa | Na Okraji 327/49, Praha 6 |
Člen výboru | Pavel Hejna |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2020 do 7.8.2020 |
Adresa | Na okraji 327/49, 16200 Praha |
předseda výboru | Jaroslav Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2005 do 4.6.2012 |
Adresa | Na Okraji 327/49, Praha 6 |
místopředseda výboru | PaedDr. Martin Slunečko |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2005 do 4.6.2012 |
Adresa | Na Okraji 327/49, Praha 6 |
člen výboru | Josef Samek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2005 do 4.6.2012 |
Adresa | Na Okraji 327/49, Praha 6 |
IČO: | 27255166 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Okraji 327, Praha |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 7. 2005 |
Sídlo: | Na okraji 327/49, Praha 16200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |