Společenství vlastníků Na Mlejnku 1010-1012, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Mlejnku 1010-1012, Praha 4 (02183374) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Mlejnku 1010/10, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 2013 Společenství vlastníků Na Mlejnku 1010-1012, Praha 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Mlejnku 1010-1012, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Mlejnku 1010-1012, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 10. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14935 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02183374 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na Mlejnku 1010-1012, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.10.2013 |
Zapsána dne: | 17.10.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Mlejnku 1010/10, Praha 14700, Česká republika | 17.10.2013 |
---|
člen výboru | Klára Malíková |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2019 |
Adresa | Na Mlejnku 1010/10, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Helena Balzerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2022 |
Adresa | Legerova 1845/30, 12000 Praha |
místopředseda výboru | Helena Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2019 do 24.9.2022 |
Adresa | Legerova 1845/30, 12000 Praha |
místopředseda výboru | Petra Vacková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2016 do 8.4.2019 |
Adresa | Na Mlejnku 1012/6, 14700 Praha |
člen výboru | Martina Lišková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2016 do 8.4.2019 |
Adresa | Na Mlejnku 1011/8, 14700 Praha |
člen výboru | Alžběta Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 4.1.2016 |
Adresa | Na Mlejnku 1012/6, 14700 Praha |
předseda výboru | Ludmila Valíšková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 4.1.2016 |
Adresa | Na Mlejnku 1012/6, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Václava Vecková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 4.1.2016 |
Adresa | Na Mlejnku 1012/6, 14700 Praha |
IČO: | 02183374 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Mlejnku 1010-1012, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 10. 2013 |
Sídlo: | Na Mlejnku 1010/10, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |