Společenství vlastníků Na Magistrále 857, 858, 859, Kolín II má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Magistrále 857, 858, 859, Kolín II (71248200) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Magistrále 859, 28002 Kolín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 2005 Společenství vlastníků Na Magistrále 857, 858, 859, Kolín II má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Magistrále 857, 858, 859, Kolín II nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Magistrále 857, 858, 859, Kolín II na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5660 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71248200 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na Magistrále 857, 858, 859, Kolín II | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.4.2005 |
Zapsána dne: | 23.4.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Magistrále 859, Kolín 28002, Česká republika | 4.12.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Na magistrále 858, Kolín 2 28002, Česká republika | 23.4.2005 - 4.12.2020 |
předseda výboru | MUDr. Silvie Vlachá |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2020 |
Adresa | Na Magistrále 859, 28002 Kolín |
místopředseda výboru | Lucie Šantrůčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2020 |
Adresa | Na Magistrále 857, 28002 Kolín |
místopředseda výboru | MUDr. Silvie Vlachá |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 do 4.12.2020 |
Adresa | Na Magistrále 859, 28002 Kolín |
člen výboru | Lucie Šantrůčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 do 4.12.2020 |
Adresa | Na Magistrále 857, 28002 Kolín |
předseda výboru | Miloslav Černý |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 do 13.7.2020 |
Adresa | Na Magistrále 858, 28002 Kolín |
člen výboru | Lucie Šantrůčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 do 22.9.2015 |
Adresa | Na Magistrále 857, 28002 Kolín |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Moc |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 do 22.9.2015 |
Adresa | Na Magistrále 859, 28002 Kolín |
předseda výboru | Miloslav Černý |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 do 22.9.2015 |
Adresa | Na magistrále 858, 28002 Kolín 2 |
předseda výboru | Miloslav Černý |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2005 do 23.6.2010 |
Adresa | Na magistrále 858, 28002 Kolín 2 |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Moc |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2005 do 23.6.2010 |
Adresa | Na Magistrále 859, 28002 Kolín 2 |
člen výboru | Lucie Králová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2005 do 23.6.2010 |
Adresa | Březinova 973, 28002 Kolín 2 |
IČO: | 71248200 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Magistrále 857, 858, 859, Kolín II |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Kolín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 1. 2005 |
Sídlo: | Na Magistrále 859, Kolín 28002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |