Společenství vlastníků Na Cihelnách čp. 230 a 231 v Jaroměři má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Cihelnách čp. 230 a 231 v Jaroměři (25973789) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Cihelnách 230, 55101 Jaroměř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 9. 2002 Společenství vlastníků Na Cihelnách čp. 230 a 231 v Jaroměři má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Cihelnách čp. 230 a 231 v Jaroměři nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Cihelnách čp. 230 a 231 v Jaroměři na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 19. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 237 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25973789 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Na Cihelnách čp. 230 a 231 v Jaroměři | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.9.2002 |
Zapsána dne: | 19.9.2002 | |
Orgány společenství: - výbor společenství - shromáždění vlastníků jednotek | 17.2.2004 - 14.6.2023 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 19.9.2002 - 17.2.2004 | |
Den vzniku společenství: 10. 12. 2001 | 19.9.2002 - 14.6.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na cihelnách 230, Jaroměř 55101, Česká republika | 21.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Cihelnách čp. 230, Jaroměř 55101, Česká republika | 19.9.2002 - 21.6.2016 |
Předseda | Lucie Kordinová |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Na Vinicích 813, 55101 Jaroměř |
člen výboru | Zdeněk Vaisar |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Na cihelnách 230, 55101 Jaroměř |
člen výboru | Stanislav Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2014 |
Adresa | Na Cihelnách 231, 55101 Jaroměř |
člen výboru | Ladislav Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2014 do 14.6.2023 |
Adresa | Na cihelnách 230, 55101 Jaroměř |
předseda výboru | Lada Vébrová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2014 do 14.6.2023 |
Adresa | Na cihelnách 230, 55101 Jaroměř |
člen výboru | Ladislav Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2013 do 25.10.2014 |
Adresa | Na cihelnách 230, 55101 Jaroměř |
člen výboru | Stanislav Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2013 do 25.10.2014 |
Adresa | Na Cihelnách 231, 55101 Jaroměř |
předseda výboru | Kateřina Palusková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2013 do 25.10.2014 |
Adresa | Na cihelnách 230, 55101 Jaroměř |
Předseda | Ing. Anna Pultarová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2004 do 25.6.2013 |
Adresa | Na Cihelnách 231, 55101 Jaroměř |
Člen | Stanislav Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2004 do 25.6.2013 |
Adresa | Na Cihelnách 231, 55101 Jaroměř |
Člen | Ladislav Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2004 do 25.6.2013 |
Adresa | Na cihelnách 230, 55101 Jaroměř |
IČO: | 25973789 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Cihelnách čp. 230 a 231 v Jaroměři |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Jaroměř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 9. 2002 |
Sídlo: | Na Cihelnách 230, Jaroměř 55101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |