Společenství vlastníků Na Chmelnici 404, Kutná Hora má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Na Chmelnici 404, Kutná Hora (26777789) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2003 Společenství vlastníků Na Chmelnici 404, Kutná Hora má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Na Chmelnici 404, Kutná Hora nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Na Chmelnici 404, Kutná Hora na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3820 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26777789 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů domu čp. 404, ulice Na Chmelnici, Kutná Hora | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.5.2003 |
Zapsána dne: | 15.5.2003 | |
den vzniku: 5.2.2003 | 15.5.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Chmelnici 404, Kutná Hora 28403, Česká republika | 15.5.2003 |
---|
předseda výboru | Ing. Tomáš Vnuk |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Pavel Rybička |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Renata Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 |
Adresa | 101, 28532 Hlízov |
člen výboru | Renata Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2022 do 23.11.2022 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Renata Mořická |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 do 5.5.2022 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Pavel Rybička |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 25.8.2020 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Eleonora Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 25.8.2020 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
předseda výboru | Ing. Tomáš Vnuk |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 25.8.2020 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Eleonora Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2010 do 9.9.2015 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
předseda výboru | Tomáš Vnuk |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2010 do 9.9.2015 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Pavel Rybička |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2015 do 9.9.2015 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Pavel Rybička |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2010 do 7.5.2015 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Pavel Rybička |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2005 do 7.10.2010 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Eleonora Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2005 do 7.10.2010 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
předseda výboru | Tomáš Vnuk |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2005 do 7.10.2010 |
Adresa | Na Chmelnici 404, 28403 Kutná Hora |
předseda výboru | Šárka Mejdrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 5.5.2005 |
Adresa | Na Chmelnici čp. 404, Kutná Hora - Sedlec |
místopředseda výboru | Eleonora Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 5.5.2005 |
Adresa | Na Chmelnici čp. 404, Kutná Hora - Sedlec |
člen výboru | Tomáš Vnuk |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 5.5.2005 |
Adresa | Na Chmelnici čp. 404, Kutná Hora - Sedlec |
IČO: | 26777789 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Na Chmelnici 404, Kutná Hora |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Kutná Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 5. 2003 |
Sídlo: | Na Chmelnici 404, Kutná Hora 28403 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |