Společenství vlastníků Mongolská 1470 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Mongolská 1470 (26790637) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mongolská 1470/42, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2002 Společenství vlastníků Mongolská 1470 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Mongolská 1470 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Mongolská 1470 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2281 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26790637 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Mongolská 1470 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2002 |
Zapsána dne: | 28.12.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.12.2002 - 21.4.2017 | |
Den vzniku společenství: 15.5.2002 | 28.12.2002 - 21.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mongolská 1470/42, Ostrava 70800, Česká republika | 21.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Mongolská 1470/42, Ostrava-Poruba 70800, Česká republika | 28.12.2002 - 21.4.2017 |
předseda výboru | Ladislav Zachara |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, 70800 Ostrava |
člen výboru | Jozef Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, 70800 Ostrava |
člen výboru | Jaroslav Musial |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, 70800 Ostrava |
člen výboru | Radim Zachara |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, 70800 Ostrava |
člen výboru | Radim Zachara |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 do 7.2.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, 70800 Ostrava |
člen výboru | Jaroslav Musial |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 7.2.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, Ostrava-Poruba |
místopředseda výboru | Jozef Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2003 do 7.2.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, Ostrava-Poruba |
předseda výboru | Ladislav Zachara |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2022 do 7.2.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, 70800 Ostrava |
člen výboru | Radim Zachara |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2003 do 18.1.2023 |
Adresa | Mongolská 1470/42, Ostrava-Poruba |
předseda výboru | Ladislav Zachara |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2003 do 6.11.2022 |
Adresa | Mongolská 1470/42, Ostrava-Poruba |
člen výboru | Jaroslav Musial |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 14.5.2011 |
Adresa | Mongolská 1470/42, Ostrava-Poruba |
místopředseda výboru | Jozef Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 10.4.2003 |
Adresa | Mongolská 147/42, Ostrava-Poruba |
člen výboru | Radim Zachara |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 10.4.2003 |
Adresa | Mongolská 147/42, Ostrava-Poruba |
předseda výboru | Ladislav Zachara |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 10.4.2003 |
Adresa | Mongolská 147/42, Ostrava-Poruba |
IČO: | 26790637 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Mongolská 1470 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2002 |
Sídlo: | Mongolská 1470/42, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |