Společenství vlastníků Modřany 3334-3343 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Modřany 3334-3343 (24697303) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vokrojova 3342/3, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2010 Společenství vlastníků Modřany 3334-3343 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Modřany 3334-3343 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Modřany 3334-3343 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11722 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24697303 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Modřany 3334-3343 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.7.2010 |
Zapsána dne: | 8.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vokrojova 3342, Praha 12 14300, Česká republika | 8.7.2010 |
---|
předseda výboru | Ing. Luboš Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2020 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Svatopluk Fröhlich |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2020 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha |
Člen výboru | Miloš Malina |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2020 |
Adresa | Vokrojova 3341/1, 14300 Praha |
člen výboru | Ing. Svatopluk Fröhlich |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2014 do 19.6.2020 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha |
Předseda výboru | Ing. Luboš Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2015 do 19.6.2020 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha |
Místopředseda výboru | Stanislav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2015 do 19.6.2020 |
Adresa | Pertoldova 3339/35, 14300 Praha |
Předseda výboru | Ing. Luboš Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2014 do 29.5.2015 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha 4 |
Místopředseda výboru | Stanislav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2014 do 29.5.2015 |
Adresa | Pertoldova 3339/35, 14300 Praha 4 |
předseda výboru | Ing. Pavel Valeš |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 do 30.5.2014 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha 4 |
místopředseda výboru | Ing. Luboš Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 do 30.5.2014 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha 4 |
člen výboru | Ing. Svatopluk Fröhlich |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2012 do 30.5.2014 |
Adresa | Vokrojova 3343/5, 14300 Praha 4 |
člen výboru | Petr Harant |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 do 13.11.2012 |
Adresa | Vokrojova 3342/3, 14300 Praha 4 |
IČO: | 24697303 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Modřany 3334-3343 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 7. 2010 |
Sídlo: | Vokrojova 3342/3, Praha 14300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |