Společenství vlastníků Mezivrší č.p. 1324 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Mezivrší č.p. 1324 (24849723) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mezivrší 1324/42, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2011 Společenství vlastníků Mezivrší č.p. 1324 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Mezivrší č.p. 1324 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Mezivrší č.p. 1324 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12692 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24849723 | |
Jméno: | Společenství Mezivrší č.p. 1324 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.6.2011 |
Zapsána dne: | 17.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mezivrší 1324/42, Praha 14700, Česká republika | 27.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Mezivrší 1324/42, Praha 4 14700, Česká republika | 17.6.2011 - 27.11.2015 |
Předseda výboru | Vladimíra Cimbálníková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2022 |
Adresa | 331, 68754 Bánov |
Člen výboru | Zuzana Hanková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
Člen výboru | Adriana Kuryltso |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
Člen výboru | Ing. Eva Hanková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 do 6.5.2023 |
Adresa | Na Terase 53, 25163 Kunice |
Místopředseda výboru | Ing. Jan Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2022 do 6.5.2023 |
Adresa | Mezivrší 1444/27, 14700 Praha |
Člen výboru | ING. Eva Hanková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2022 do 7.12.2022 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
Předseda výboru | Th.Dr. Marketa Langer Ph.D |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2019 do 19.10.2022 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
Člen výboru | ING. Eva Hanková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2019 do 7.12.2021 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
Člen výboru | Alena Šimečková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2019 do 7.12.2021 |
Adresa | 30459 KNEIPPWEG 5 , HANNOVER |
ČLEN VÝBORU | ThDr. Marketa Langer |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 7.8.2019 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
PŘEDSEDA VÝBORU | Jiří Hanka |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 7.8.2019 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
ČLEN VÝBORU | ING. Jan Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2018 do 7.8.2019 |
Adresa | Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha |
ČLEN VÝBORU | Ing. Jan Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 18.1.2018 |
Adresa | Tržiště 262/12, 11800 Praha |
ČLEN VÝBORU | Ing. Jan Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 18.1.2018 |
Adresa | Tržiště 262/12, 11800 Praha |
místopředseda výboru | Markéta Langer |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 12.1.2017 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Otilie Lisnerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 12.1.2017 |
Adresa | Mladotova 663/2, 10300 Praha |
místopředseda výboru | Markéta Langer |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 12.1.2017 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Otilie Lisnerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 12.1.2017 |
Adresa | Mladotova 663/2, 10300 Praha |
předseda výboru | Jiří Hanka |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 12.1.2017 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
předseda výboru | Jiří Hanka |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 12.1.2017 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha |
předseda výboru | Jiří Hanka |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 26.10.2016 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha 4 |
předseda výboru | Jiří Hanka |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 26.10.2016 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Otílie Lisnerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | Mezivrší 1324/42, 14700 Praha 4 |
IČO: | 24849723 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Mezivrší č.p. 1324 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 6. 2011 |
Sídlo: | Mezivrší 1324/42, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |