Společenství vlastníků Masarykova 809/201 v Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Masarykova 809/201 v Ústí nad Labem (25472054) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Masarykova 809/201, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 2003 Společenství vlastníků Masarykova 809/201 v Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Masarykova 809/201 v Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Masarykova 809/201 v Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2374 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25472054 | |
Jméno: | Společenství Masarykova 201/809 v Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.7.2003 |
Zapsána dne: | 2.7.2003 | |
Den vzniku 1.7.2000. | 2.7.2003 - 4.4.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 4.4.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 201/809, Ústí nad Labem 4001, Česká republika | 2.7.2003 - 4.4.2020 |
člen výboru | Ondřej Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 |
Adresa | Balbínova 235/5, 40001 Ústí nad Labem |
předseda výboru | Petr Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 |
Adresa | Alešova 155/9, 40001 Ústí nad Labem |
člen výboru | Jan Mastník |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2022 |
Adresa | Talichova 2054/3, 16900 Praha |
člen výboru | Jan Mastník |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 do 26.1.2022 |
Adresa | Nad octárnou 402/3, 16200 Praha |
člen výboru | Petr Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 do 24.3.2021 |
Adresa | Alešova 155/9, 40001 Ústí nad Labem |
předseda výboru | JUDr. Jindřich Rotsch |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2020 do 24.3.2021 |
Adresa | Šeříková 402, 40321 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Ondřej Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2015 do 4.4.2020 |
Adresa | Balbínova 235/5, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Tomáš Možný |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2015 do 4.4.2020 |
Adresa | Zalužanská 326, 40339 Chlumec |
Člen výboru | Mgr. Petra Borůvková |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2018 do 4.4.2020 |
Adresa | 5, 40002 Homole u Panny |
Člen výboru | Mgr. Petra Borůvková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2015 do 24.3.2018 |
Adresa | Masarykova 809/201, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Petr Nikolič |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 4.4.2015 |
Adresa | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Ondřej Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 4.4.2015 |
Adresa | Balbínova 235/5, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ing. Zdeněk Táborský |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 4.4.2015 |
Adresa | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Tomáš Možný |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 4.4.2015 |
Adresa | Zalužanská 326, 40339 Chlumec |
Předseda | Petr Nikolič |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2007 do 8.7.2011 |
Adresa | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Ondřej Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2007 do 8.7.2011 |
Adresa | Balbínova 235/5, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ing. Zdeněk Táborský |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2007 do 8.7.2011 |
Adresa | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Antonín Krydl |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2003 do 9.6.2007 |
Adresa | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem |
Předseda | Ing Zdeněk Táborský |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2003 do 9.6.2007 |
Adresa | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem |
předseda družstvu | Jana Menclová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2003 do 9.6.2007 |
Adresa | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem |
IČO: | 25472054 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Masarykova 809/201 v Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 7. 2003 |
Sídlo: | Masarykova 809/201, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |