Společenství vlastníků Masarykova 134, Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Masarykova 134, Ústí nad Labem (27265188) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 2005 Společenství vlastníků Masarykova 134, Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Masarykova 134, Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Masarykova 134, Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 3. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3259 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27265188 | |
Jméno: | Společenství Masarykova 134, Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.3.2005 |
Zapsána dne: | 23.3.2005 | |
Den vzniku společenství: 9.8. 2004 | 23.3.2005 - 17.11.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 2299/134, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 17.11.2020 |
---|
Předseda výboru | Michal Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Věra Heřmanová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Pavel Nikodým |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Lukáš Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 do 17.11.2020 |
Adresa | 583, 40335 Libouchec |
Člen výboru | Pavla Grezlová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 17.11.2020 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Vojtěch Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 17.11.2020 |
Adresa | Vilová Ulička 563/18, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Lukáš Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 23.9.2020 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 do 25.1.2017 |
Adresa | Hynaisova 417/10, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Pavla Grezlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 25.1.2017 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Věra Heřmanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 25.1.2017 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 do 25.1.2017 |
Adresa | Hynaisova 417/10, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Věra Heřmanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 25.1.2017 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Pavla Grezlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 25.1.2017 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 2.12.2016 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 2.12.2016 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Pavel Grezl |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2005 do 12.12.2015 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2005 do 12.12.2015 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Věra Heřmanová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2014 do 12.12.2015 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Věra Heřmanová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2005 do 15.5.2014 |
Adresa | Masarykova 2299/134, 40001 Ústí nad Labem |
IČO: | 27265188 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Masarykova 134, Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 3. 2005 |
Sídlo: | Masarykova 2299/134, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |