Společenství vlastníků Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 (03956041) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Marie Cibulkové 788/1C, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 2015 Společenství vlastníků Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 4. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 16395 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03956041 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.4.2015 |
Zapsána dne: | 10.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marie Cibulkové 788/1c, Praha 14000, Česká republika | 10.4.2015 |
---|
předseda výboru | Petr Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2021 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
člen výboru | Pavel Fulín |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2021 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
člen výboru | Michal Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2021 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
člen výboru | Ing. Michal Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2017 do 1.11.2021 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
člen výboru | Pavel Fulín |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2017 do 1.11.2021 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
předseda výboru | Petr Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2017 do 1.11.2021 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
člen výboru | Ing. Petrana Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2015 do 21.11.2017 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
člen výboru | ing. Pavel Předota |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2015 do 21.11.2017 |
Adresa | Martinova 515, 10700 Praha |
předseda výboru | Petr Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2015 do 21.11.2017 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
člen výboru | ing. Pavel Předota |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2015 do 21.11.2017 |
Adresa | Martinova 515, 10700 Praha |
člen výboru | Ing. Petrana Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2015 do 21.11.2017 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
předseda výboru | Petr Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2015 do 21.11.2017 |
Adresa | Marie Cibulkové 788/1c, 14000 Praha |
IČO: | 03956041 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 4. 2015 |
Sídlo: | Marie Cibulkové 788/1, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |