Společenství vlastníků Mariánská 1000 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Mariánská 1000 (03160351) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mariánská 1000/12, 14200 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 7. 2014 Společenství vlastníků Mariánská 1000 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Mariánská 1000 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Mariánská 1000 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 7. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 15630 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03160351 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Mariánská 1000 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.7.2014 |
Zapsána dne: | 17.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 15.5.2015 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 17.7.2014 - 15.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mariánská 1000/12, Praha 14200, Česká republika | 17.7.2014 |
---|
místopředseda výboru | Pavla Faulová |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2024 |
Adresa | Nad Zátiším 291/3, 14200 Praha |
předseda výboru | Ing. Josef Farták |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2024 |
Adresa | Pod Rozhlednou 1120, 34201 Sušice |
člen výboru | Pavla Faulová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 9.5.2024 |
Adresa | Nad Zátiším 291/3, 14200 Praha |
předseda výboru | Ing. Josef Farták Bc. |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2015 do 9.5.2024 |
Adresa | Pod Rozhlednou 1120, 34201 Sušice |
člen výboru | Ing. Josef Farták Bc. |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 15.5.2015 |
Adresa | Pod Rozhlednou 1120, 34201 Sušice |
předseda výboru | Jan Cabuk |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 15.5.2015 |
Adresa | K háječku 218, 39701 Písek |
IČO: | 03160351 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Mariánská 1000 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 5. 2013 |
Sídlo: | Mariánská 1000/12, Praha 14200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |