Společenství vlastníků Máchova 10, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Máchova 10, Opava (27851486) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Máchova 1538/10, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 7. 2008 Společenství vlastníků Máchova 10, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Máchova 10, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Máchova 10, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6254 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27851486 | |
Jméno: | Společenství Máchova 10, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.7.2008 |
Zapsána dne: | 22.7.2008 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor | 14.6.2013 - 30.11.2019 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor | 22.7.2008 - 14.6.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Máchova 1538/10, Opava 74601, Česká republika | 14.6.2013 |
---|
předseda společenství vlastníků | Pavel Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2019 |
Adresa | Máchova 1538/10, 74601 Opava |
člen výboru | Sabina Lamichová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2008 do 30.11.2019 |
Adresa | Máchova 1538/10, Opava |
místopředseda výboru | Daniel Kutty |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2008 do 30.11.2019 |
Adresa | Máchova 1538/10, Opava |
předseda výboru | Martin Chalupa |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2013 do 30.11.2019 |
Adresa | Máchova 1538/10, 74601 Opava |
předseda výboru | Mgr. Pavel Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2008 do 14.6.2013 |
Adresa | Máchova 1538/10, Opava |
IČO: | 27851486 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Máchova 10, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 7. 2008 |
Sídlo: | Máchova 1538/10, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |