Společenství vlastníků M.Pujmanové 3 a 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků M.Pujmanové 3 a 5 (26936941) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Marie Pujmanové 752/3, 79811 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 2004 Společenství vlastníků M.Pujmanové 3 a 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků M.Pujmanové 3 a 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků M.Pujmanové 3 a 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 9. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4360 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26936941 | |
Jméno: | Společenství vlastníků M.Pujmanové 3 a 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.9.2004 |
Zapsána dne: | 4.9.2004 | |
Na shromáždění společenství dne 18.4.2016 byla provedena změna stanov společenství. | 3.5.2016 | |
Společenství vzniklo podle § 9 odst. 4 zákona č.72/1994 Sb. dne 01.05.2004. | 4.9.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marie Pujmanové 752/3, Prostějov 79811, Česká republika | 3.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | M.Pujmanové 752/3, Prostějov 6 79811, Česká republika | 4.9.2004 - 16.12.2011 |
místopředseda výboru | Alena Spurná Rothstocková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 752/3, 79811 Prostějov |
člen výboru | Jana Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 753/5, 79811 Prostějov |
předseda výboru | Marek Cendelín |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 753/5, 79811 Prostějov |
předseda výboru | Alena Spurná Rothstocková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 752/3, 79811 Prostějov |
místopředseda výboru | Jana Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 753/5, 79811 Prostějov |
člen výboru | Jitka Chalánková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 753/5, 79811 Prostějov |
místopředseda výboru | Jana Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2013 do 27.4.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 753/5, 79811 Prostějov |
předseda výboru | Alena Spurná Rothstocková |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2013 do 27.4.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 752/3, 79811 Prostějov |
člen výboru | Pavel Daška |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 27.4.2018 |
Adresa | Josefa Hory 463/16, 79811 Prostějov |
předseda výboru | Alena Spurná Rothstocková |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2013 do 27.4.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 752/3, 79811 Prostějov |
místopředseda výboru | Jana Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2013 do 27.4.2018 |
Adresa | Marie Pujmanové 753/5, 79811 Prostějov |
člen výboru | Pavel Daška |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 27.4.2018 |
Adresa | Josefa Hory 463/16, 79811 Prostějov |
člen výboru | Pavel Daška |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2014 do 26.10.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 753/5, 79811 Prostějov |
člen výboru | Pavel Daška |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2014 do 26.10.2016 |
Adresa | Marie Pujmanové 753/5, 79811 Prostějov |
člen výboru | Pavel Daška |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2012 do 2.8.2014 |
Adresa | Marie Pujmanové 5, 79811 Prostějov |
místopředseda výboru | Alena Spurná Rothstocková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2012 do 6.6.2013 |
Adresa | Marie Pujmanové 3, 79811 Prostějov |
předseda výboru | Ing. Anežka Machátová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2012 do 6.6.2013 |
Adresa | 14, 79845 Hrochov |
Předseda | Ing. Anežka Machátová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2004 do 12.1.2012 |
Adresa | 14, Hrochov |
Místopředseda | Alena Spurná Rothstocková |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2004 do 12.1.2012 |
Adresa | M.Pujmanové 3, Prostějov |
Člen | Pavel Daška |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2004 do 12.1.2012 |
Adresa | M.Pujmanové 5, Prostějov |
IČO: | 26936941 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků M.Pujmanové 3 a 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 9. 2004 |
Sídlo: | Marie Pujmanové 752/3, Prostějov 79811 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |