Společenství vlastníků Luční 1163, Valašské Meziříčí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Luční 1163, Valašské Meziříčí (27762980) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2006 Společenství vlastníků Luční 1163, Valašské Meziříčí má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Luční 1163, Valašské Meziříčí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Luční 1163, Valašské Meziříčí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 3. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4929 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27762980 | |
Jméno: | Společenství Luční 1163, Valašské Meziříčí | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.3.2006 |
Zapsána dne: | 8.3.2006 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.8.2013 - 16.12.2022 | |
Den vzniku společenství: 1.11.2005 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 8.3.2006 - 28.8.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Luční 1163, Valašské Meziříčí 75701, Česká republika | 22.11.2016 |
---|
předseda výboru | Květoslav Gotzmann |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
místopředseda výboru | Jindřich Fojtů |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
člen výboru | Jiří Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 |
Adresa | V Břízkách 562, 75663 Krhová |
člen výboru | Jiří Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2022 do 16.12.2022 |
Adresa | V Břízkách 562, 75663 Krhová |
místopředseda výboru | Jindřich Fojtů |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 16.12.2022 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
předseda výboru | Květoslav Gotzmann |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 16.12.2022 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
člen výboru | Jiří Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 28.11.2022 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
předseda výboru | Květoslav Gotzmann |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2008 do 20.9.2016 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
člen výboru | Jiří Hnilica |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2013 do 20.9.2016 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
místopředseda výboru | Jindřich Fojtů |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2013 do 20.9.2016 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
místopředseda výboru | Eva Blablová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2006 do 28.8.2013 |
Adresa | Luční 1163, Valašské Meziříčí |
člen výboru | Ing. Lubomír Chaloupka |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2006 do 28.8.2013 |
Adresa | Luční 1163, Valašské Meziříčí |
člen výboru | Jindřich Fojtů |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2008 do 28.8.2013 |
Adresa | Luční 1163, 75701 Valašské Meziříčí |
předseda výboru | Ing. Jiří Gvozdek |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2006 do 15.8.2008 |
Adresa | Luční 1163, Valašské Meziříčí |
IČO: | 27762980 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Luční 1163, Valašské Meziříčí |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Valašské Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 3. 2006 |
Sídlo: | Luční 1163, Valašské Meziříčí 75701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |