Společenství vlastníků Lubenec 74 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Lubenec 74 (25444883) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Karlovarská 74, 43983 Lubenec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 2002 Společenství vlastníků Lubenec 74 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Lubenec 74 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Lubenec 74 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 257 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25444883 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Karlovarská 74, Lubenec | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.4.2002 |
Zapsána dne: | 3.4.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 3.4.2002 - 11.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karlovarská 74, Lubenec 43983, Česká republika | 11.11.2016 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Luboš Kuttelwascher |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2023 |
Adresa | Krátká 197, 43983 Lubenec |
pověřený vlastník | Norbert Figa |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 do 10.3.2023 |
Adresa | Pražská 243, 43983 Lubenec |
pověřený vlastník | Norbert Figa |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2015 do 23.11.2022 |
Adresa | Karlovarská 74, 43983 Lubenec |
Zdeněk Karbaš | |
Ve funkci | od 3.4.2002 do 2.4.2015 |
Adresa | Karlovarská 74, 43983 Lubenec |
IČO: | 25444883 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Lubenec 74 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Lubenec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 4. 2002 |
Sídlo: | Karlovarská 74, Lubenec 43983 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |