Společenství vlastníků Lomená č. p. 810, Kladno - Švermov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Lomená č. p. 810, Kladno - Švermov (28498291) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lomená 810, 27309 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 1. 2009 Společenství vlastníků Lomená č. p. 810, Kladno - Švermov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Lomená č. p. 810, Kladno - Švermov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Lomená č. p. 810, Kladno - Švermov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9636 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28498291 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Tyršova č.p. 810, Kladno - Švermov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.1.2009 |
Zapsána dne: | 6.1.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lomená 810, Kladno 27309, Česká republika | 7.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 810, Kladno 27309, Česká republika | 6.1.2009 - 7.11.2017 |
Předseda výboru | Miroslav Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 |
Adresa | Lomená 810, 27309 Kladno |
Člen výboru | David Starý |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 |
Adresa | Lomená 810, 27309 Kladno |
Člen výboru | Jan Olejník |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 |
Adresa | Lomená 810, 27309 Kladno |
člen výboru | David Starý |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2017 do 1.6.2023 |
Adresa | Lomená 810, 27309 Kladno |
člen výboru | Jaroslav Bouška |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2017 do 1.6.2023 |
Adresa | Na Návsi 55, 25218 Ptice |
předseda výboru | Miroslav Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2017 do 1.6.2023 |
Adresa | Lomená 810, 27309 Kladno |
člen výboru | Jaroslav Bouška |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2013 do 6.11.2017 |
Adresa | Tyršova 810, 27309 Kladno |
člen výboru | David Starý |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2013 do 6.11.2017 |
Adresa | Tyršova 810, 27309 Kladno |
předseda výboru | Miroslav Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2013 do 6.11.2017 |
Adresa | Tyršova 810, 27309 Kladno |
předseda výboru | David Starý |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2009 do 12.6.2013 |
Adresa | Tyršova 810, 27309 Kladno |
člen výboru | Miroslav Zíka |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2009 do 12.6.2013 |
Adresa | Tyršova 810, 27309 Kladno |
člen výboru | Jiří Zaplatílek |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2009 do 12.6.2013 |
Adresa | Tyršova 810, 27309 Kladno |
IČO: | 28498291 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Lomená č. p. 810, Kladno - Švermov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 1. 2009 |
Sídlo: | Tyršova 810, Kladno 27309 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |