Společenství vlastníků Líšeňská 4506/54 Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Líšeňská 4506/54 Brno (06268790) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Líšeňská 4506/54, 63600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 2017 Společenství vlastníků Líšeňská 4506/54 Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Líšeňská 4506/54 Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Líšeňská 4506/54 Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 7. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12459 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06268790 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům na parcele p.č. 7829/4, k.ú. Židenice, ulice Došlíkova, Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.7.2017 |
Zapsána dne: | 14.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Líšeňská 4506/54, Brno 63600, Česká republika | 14.7.2017 |
---|
Předseda výboru | Ing. Klára Mladá |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2020 |
Adresa | Líšeňská 4506/54a, 63600 Brno |
Místopředseda výboru | JUDr. Eva Žďárská |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2020 |
Adresa | Líšeňská 4506/54a, 63600 Brno |
Člen výboru | Ing. Marek Gach |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2020 |
Adresa | Sídliště ONV 667/10, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Richard Peška |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2018 do 28.10.2020 |
Adresa | Úvoz 425/59, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Klára Mladá |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2018 do 28.10.2020 |
Adresa | Líšeňská 4506/54a, 63600 Brno |
člen výboru | Ing. Klára Mladá |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2018 do 29.8.2018 |
Adresa | Valtická 4110/4, 62800 Brno |
IČO: | 06268790 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Líšeňská 4506/54 Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 7. 2017 |
Sídlo: | Líšeňská 4506/54, Brno 63600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |