Společenství vlastníků Lásenická 1512 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Lásenická 1512 (26714531) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lásenická 1512, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 2002 Společenství vlastníků Lásenická 1512 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Lásenická 1512 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Lásenická 1512 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2565 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26714531 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Lásenická 1512 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.8.2002 |
Zapsána dne: | 17.8.2002 | |
Den vzniku společenství : 4.3.2002 | 17.8.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lásenická 1512, Praha 14 , Česká republika | 17.8.2002 |
---|
Místopředseda Výboru | Radovan Markl |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2021 |
Adresa | Třebovská 228, 56203 Ústí nad Orlicí |
Člen Výboru | Kamil Jindra |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2021 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
Předseda Výboru | Tomáš Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2021 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
Místopředseda Výboru | Radovan Markl |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 do 4.12.2021 |
Adresa | Třebovská 228, 56203 Ústí nad Orlicí |
člen Výboru | Kamil Jindra |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 do 4.12.2021 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
Předseda Výboru | Tomáš Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 do 4.12.2021 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Radovan Markl |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2013 do 12.1.2018 |
Adresa | Třebovská 228, 56203 Ústí nad Orlicí |
předseda výboru | Tomáš Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2013 do 12.1.2018 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
člen výboru | Kamil Jindra |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2014 do 12.1.2018 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
předseda výboru | Tomáš Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2013 do 12.1.2018 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Radovan Markl |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2013 do 12.1.2018 |
Adresa | Třebovská 228, 56203 Ústí nad Orlicí |
člen výboru | Kamil Jindra |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2014 do 12.1.2018 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
člen výboru | Jitka Urbanidesová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2013 do 30.8.2014 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha 9 |
předseda výboru | Pavel Ondrák |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2011 do 5.7.2013 |
Adresa | 21, 25709 Pravonín |
místopředseda výboru | Tomáš Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2011 do 5.7.2013 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Radovan Markl |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2011 do 5.7.2013 |
Adresa | Třebovská 228, 56203 Ústí nad Orlicí |
člen výboru | Tomáš Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 14.1.2011 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha 9 |
předseda výboru | Mgr. Veronika Kaštovská |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 14.1.2011 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Pavel Ondrák |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 14.1.2011 |
Adresa | 21, 25709 Pravonín |
místopředseda výboru | Pavel Ondrák |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2007 do 14.12.2010 |
Adresa | 21, 25709 Pravonín |
člen výboru | Tomáš Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2007 do 14.12.2010 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha 9 |
předseda výboru | Mgr. Veronika Kaštovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2009 do 14.12.2010 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha |
předseda výboru | Veronika Kruppová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2007 do 10.11.2009 |
Adresa | Lásenická 1512, Praha 9 |
předseda výboru | Josef Gonzúr |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 11.12.2007 |
Adresa | Sídliště pod Ralskem 631, Mimoň |
místopředseda výboru | Veronika Kruppová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 11.12.2007 |
Adresa | Lásenická 1512, Praha 9 |
člen výboru | Ing. Jan Libicher |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 11.12.2007 |
Adresa | Lásenická 1512, Praha 9 |
předseda výboru | Jozef Gonzúr |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2002 do 30.11.2005 |
Adresa | , Sídliště pod Ralskem 631/I,Mimoň, 471 24 |
místopředseda výboru | Veronika Kruppová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2002 do 30.11.2005 |
Adresa | Lásenická 1512, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Petr Hajič |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2002 do 30.11.2005 |
Adresa | Čiklova 23, 14000 Praha 4 |
IČO: | 26714531 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Lásenická 1512 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 8. 2002 |
Sídlo: | Lásenická 1512, Praha 19800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |