Společenství vlastníků Langrova 1337 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Langrova 1337 (28291468) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Langrova 1337/1F, 62700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 6. 2008 Společenství vlastníků Langrova 1337 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Langrova 1337 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Langrova 1337 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 6. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6384 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28291468 | |
Jméno: | Společenství pro dům Langrova 1337 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.6.2008 |
Zapsána dne: | 16.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Langrova 1337/1F, Brno 62700, Česká republika | 3.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Langrova č.p.1337, Brno 62700, Česká republika | 16.6.2008 - 21.7.2015 |
předseda výboru | Milan Matěk |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2022 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
člen výboru | Ing. Michal Šafařík |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2022 |
Adresa | 45, 69631 Ostrovánky |
člen výboru | Ing. Radek Siuda |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2022 |
Adresa | ulice Čoupkových 662/12, 62400 Brno |
člen výboru | Michal Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 do 11.8.2022 |
Adresa | Langrova 1337/1e, 62700 Brno |
předseda výboru | Barbora Kostková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 do 11.8.2022 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
člen výboru | Bc. Michaela Hermanová Dis. |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 do 11.8.2022 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
člen výboru | Ing. Barbora Kostková |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 14.1.2020 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
Předseda | Michaela Švarcová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2016 do 14.1.2020 |
Adresa | Očkovská 296 , 91622 Podolie |
člen výboru | Petr Kotolan |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2019 do 14.1.2020 |
Adresa | Prostějovská 996/6, 62700 Brno |
člen výboru | Petr Kotolan |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 2.5.2019 |
Adresa | Langrova 1337/1e, 62700 Brno |
člen výboru | Radek Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 15.8.2018 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2018 do 15.8.2018 |
Adresa | Šikova 1432/15, 62700 Brno |
člen výboru | Radek Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 15.8.2018 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | Popovická 891, 66442 Modřice |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | Popovická 891, 66442 Modřice |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 12.5.2017 |
Adresa | K Lesu 1093, 66442 Modřice |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 12.5.2017 |
Adresa | K Lesu 1093, 66442 Modřice |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 18.1.2017 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 18.1.2017 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
člen výboru | Radek Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 do 3.10.2016 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2015 do 3.10.2016 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
člen výboru | Radek Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 do 3.10.2016 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
místopředseda výboru | Zdeněk Křižka |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2015 do 3.10.2016 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
předseda výboru | Hana Černá |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 1.10.2016 |
Adresa | Drdy 495/38, 64100 Brno |
předseda výboru | Hana Černá |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 1.10.2016 |
Adresa | Drdy 495/38, 64100 Brno |
předseda výboru | Hana Černá |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2015 do 13.5.2016 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
předseda výboru | Hana Černá |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2015 do 13.5.2016 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
člen | Aleš Pavel |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 10.3.2016 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
člen | Aleš Pavel |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 10.3.2016 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
místopředseda | Hana Černá |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 21.7.2015 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
předseda | Jiří Polický |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 13.4.2015 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
předseda výboru | Jiří Polický |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2008 do 30.7.2013 |
Adresa | Langrova 1337/1F, 62700 Brno |
místopředseda výboru | Tomáš Holubec |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2008 do 30.7.2013 |
Adresa | 107, 78816 Sobotín |
člen výboru | Mgr. Aleš Pavel |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2008 do 30.7.2013 |
Adresa | Myslbekova 464/7, 67401 Třebíč |
IČO: | 28291468 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Langrova 1337 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Slatina |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 6. 2008 |
Sídlo: | Langrova 1337/1, Brno 62700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |