Společenství vlastníků Labská 969, 1024, 1025, 1026 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Labská 969, 1024, 1025, 1026 (75121786) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Labská kotlina 1026/13, 50002 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2007 Společenství vlastníků Labská 969, 1024, 1025, 1026 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Labská 969, 1024, 1025, 1026 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Labská 969, 1024, 1025, 1026 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 13. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3984 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75121786 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Labská 969, 1024, 1025, 1026 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.12.2007 |
Zapsána dne: | 13.12.2007 | |
Den vzniku společenství: 18. 10. 2007 | 13.12.2007 - 27.1.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 13.12.2007 - 27.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Labská kotlina 1026/13, Hradec Králové 50002, Česká republika | 27.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Labská kotlina 1026/13, Hradec Králové 50002, Česká republika | 13.12.2007 - 27.1.2017 |
Místopředseda výboru | Ing. Miloš Zubal |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2023 |
Adresa | Labská kotlina 1024/11, 50002 Hradec Králové |
Předseda výboru | Mgr. Dagmar Součková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Na Jezírkách 167/24, 50011 Hradec Králové |
Člen výboru | Ing. Romana Pamánková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Labská kotlina 969/10, 50002 Hradec Králové |
Člen výboru | Pavel Šanda |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Labská kotlina 1024/11, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Táňa Muchová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2019 do 3.8.2024 |
Adresa | Labská kotlina 1025/12, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Dana Viňarská |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2019 do 3.8.2024 |
Adresa | Labská kotlina 969/10, 50002 Hradec Králové |
Předseda výboru | Mgr. Jiří Hynais |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2023 do 3.8.2024 |
Adresa | Labská kotlina 969/10, 50002 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Mgr. Jiří Hynais |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 do 3.8.2023 |
Adresa | Labská kotlina 969/10, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Petr Viktorin |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2019 do 3.8.2023 |
Adresa | Labská kotlina 1026/13, 50002 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Mgr. Jiří Hynais |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 21.12.2021 |
Adresa | Labská kotlina 969/10, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Dana Viňarská |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 8.6.2019 |
Adresa | Labská kotlina 969/10, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Petr Viktorin |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 8.6.2019 |
Adresa | Labská kotlina 1026/13, 50002 Hradec Králové |
Člen výboru | Eva Bolková |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2019 do 27.4.2019 |
Adresa | 25, 53316 Újezd u Přelouče |
Člen výboru | Eva Bolková |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2017 do 11.1.2019 |
Adresa | Labská kotlina 1025/12, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Zlata Doležalová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 12.7.2017 |
Adresa | Labská kotlina 1025/12, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Dana Viňarská |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2007 do 27.1.2017 |
Adresa | Labská kotlina 969/10, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Zlata Doležalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2007 do 27.1.2017 |
Adresa | Labská kotlina 1025/12, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Petr Viktorin |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2007 do 27.1.2017 |
Adresa | Labská kotlina 1026/13, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Ing. Petr Vejběra |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2007 do 7.9.2016 |
Adresa | Labská kotlina 1024/11, 50002 Hradec Králové |
IČO: | 75121786 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Labská 969, 1024, 1025, 1026 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 11. 2007 |
Sídlo: | Labská kotlina 1026/13, Hradec Králové 50002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |