Společenství vlastníků L. Podéště 13,15/1887 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků L. Podéště 13,15/1887 (27773299) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 2006 Společenství vlastníků L. Podéště 13,15/1887 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků L. Podéště 13,15/1887 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků L. Podéště 13,15/1887 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5145 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27773299 | |
Jméno: | Společenství L. Podéště 13,15/1887 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.8.2006 |
Zapsána dne: | 2.8.2006 | |
Den vzniku společenství: 10.3.2006 | 2.8.2006 - 22.6.2013 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 2.8.2006 - 24.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ludvíka Podéště 1887/15, Ostrava 70800, Česká republika | 24.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | L. Podéště 15/1887, Ostrava 70800, Česká republika | 2.8.2006 - 24.12.2015 |
místopředseda výboru | Miriam Kottová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2023 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
člen výboru | Eduard Sionkala |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2023 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/13, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Marie Pětvalská |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
člen výboru | Miriam Kottová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 do 24.10.2023 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Jiří Crha |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 do 12.6.2023 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/13, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Jiří Crha |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 20.8.2021 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/13, 70800 Ostrava |
člen výboru | Miriam Kottová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 20.8.2021 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Marie Pětvalská |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 20.8.2021 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
člen výboru | Miriam Kottová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2013 do 30.6.2016 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Marie Pětvalská |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 30.6.2016 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Miroslava Sochorková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 30.6.2016 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/13, 70800 Ostrava |
člen výboru | Miriam Kottová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2013 do 30.6.2016 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Miroslava Sochorková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 30.6.2016 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/13, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Marie Pětvalská |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 30.6.2016 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Miroslava Sochorková |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 29.12.2015 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/13, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Marie Pětvalská |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 29.12.2015 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
člen výboru | Petr Šmicerla |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 22.6.2013 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
člen výboru | Radomír Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2006 do 5.7.2011 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Marie Pětvalská |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2008 do 5.7.2011 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Petr Šmicerla |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2009 do 5.7.2011 |
Adresa | L. Podéště 15/1887, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Michal Grygar |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2008 do 18.6.2009 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/13, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Ing. Petr Kovala |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2006 do 12.3.2008 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Tomáš Kolařík |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2006 do 12.3.2008 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1887/15, 70800 Ostrava |
IČO: | 27773299 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků L. Podéště 13,15/1887 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 8. 2006 |
Sídlo: | Ludvíka Podéště 1887/15, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |