Společenství vlastníků Kuldova 12, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kuldova 12, Brno (26951142) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kuldova 760/12, 61500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 2005 Společenství vlastníků Kuldova 12, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kuldova 12, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kuldova 12, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2858 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26951142 | |
Jméno: | Společenství domu Brno, Kuldova 12 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.1.2005 |
Zapsána dne: | 18.1.2005 | |
Den vzniku společenství: 07.08.2004 | 18.1.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kuldova 760/12, Brno 61500, Česká republika | 22.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Kuldova 12, Brno , Česká republika | 18.1.2005 - 22.12.2014 |
předseda výboru | RNDr. Petr Vokřínek |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 |
Adresa | Kuldova 760/12, 61500 Brno |
místopředseda výboru | David Jakš |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 |
Adresa | Kuldova 760/12, 61500 Brno |
člen výboru | Dagmar Šperková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 do 4.5.2020 |
Adresa | Kuldova 760/12, 61500 Brno |
Předseda výboru | RNDr. Petr Vokřínek |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2005 do 22.12.2014 |
Adresa | Kuldova 760/12, Brno |
Místopředseda výboru | Dagmar Hausková |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2005 do 22.12.2014 |
Adresa | Malátova 104/4, Brno |
Člen výboru | MUDr. Ingrid Vášová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2005 do 22.12.2014 |
Adresa | Kuldova 760/12, Brno |
IČO: | 26951142 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kuldova 12, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 1. 2005 |
Sídlo: | Kuldova 760/12, Brno 61500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |