Společenství vlastníků Kubínova 438, Litoměřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kubínova 438, Litoměřice (28745612) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2011 Společenství vlastníků Kubínova 438, Litoměřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kubínova 438, Litoměřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kubínova 438, Litoměřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 7. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5509 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28745612 | |
Jméno: | Společenství pro dům Kubínova 438, Litoměřice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.7.2011 |
Zapsána dne: | 28.7.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kubínova 438/6, Litoměřice 41201, Česká republika | 28.7.2011 |
---|
Člen výboru | Jan Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2024 |
Adresa | Kubínova 438/8, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Vladimír Dobeš |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 |
Adresa | Kubínova 438/6, 41201 Litoměřice |
1.místopředseda výboru | Josef Devera |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 |
Adresa | Kubínova 438/8, 41201 Litoměřice |
2.místopředseda výboru | Ondrej Rondoš |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 |
Adresa | Kubínova 438/6, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Josef Bráza |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 |
Adresa | Kubínova 438/8, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Jan Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 do 23.2.2024 |
Adresa | Marvanova 2770/10, 40011 Ústí nad Labem |
1. místopředseda výboru | Jaroslava Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2023 do 25.8.2023 |
Adresa | Dukelská 1854/14, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Ondrej Rondoš |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2014 do 25.8.2023 |
Adresa | Kubínova 438/6, 41201 Litoměřice |
2. místopředseda výboru | Josef Bráza |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2014 do 25.8.2023 |
Adresa | Kubínova 438/8, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Vladimír Dobeš |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2014 do 25.8.2023 |
Adresa | Kubínova 438/6, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Kamila Vařečková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2014 do 25.8.2023 |
Adresa | Kubínova 438/6, 41201 Litoměřice |
1. místopředseda výboru | Jaroslava Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2014 do 12.7.2023 |
Adresa | Kubínova 438/8, 41201 Litoměřice |
2. Místopředseda | Ing. Ondrej Rondoš |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2011 do 1.1.2014 |
Adresa | Kubínova 438/6, 41201 Litoměřice |
1. Místopředseda | Ing. Jaroslava Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2011 do 1.1.2014 |
Adresa | Kubínova 438/8, 41201 Litoměřice |
Předseda | Ing. Vladimír Dobeš CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2011 do 1.1.2014 |
Adresa | Kubínova 438/6, 41201 Litoměřice |
IČO: | 28745612 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kubínova 438, Litoměřice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 7. 2011 |
Sídlo: | Kubínova 438/6, Litoměřice 41201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |