Společenství vlastníků Kubelíkova 539-540 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kubelíkova 539-540 (71195220) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kubelíkova 539/4, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 3. 2004 Společenství vlastníků Kubelíkova 539-540 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kubelíkova 539-540 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kubelíkova 539-540 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 9. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3335 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71195220 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Kubelíkova 539-540 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.3.2004 |
Zapsána dne: | 9.3.2004 | |
Den vzniku společenství: 1.10.2003 | 9.3.2004 - 16.11.2016 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 9.3.2004 - 16.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kubelíkova 539/4, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 16.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kubelíkova 539, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 9.3.2004 - 16.11.2016 |
předseda výboru | Renata Rothová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2022 |
Adresa | Kubelíkova 539/4, 35301 Mariánské Lázně |
místopředseda výboru | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2022 |
Adresa | Kubelíkova 540/2, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Roman Nováček |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2022 |
Adresa | Kubelíkova 540/2, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Renata Rothová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2019 do 17.2.2022 |
Adresa | Kubelíkova 539/4, 35301 Mariánské Lázně |
místopředseda výboru | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2019 do 17.2.2022 |
Adresa | Kubelíkova 540/2, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Kateřina Pavlovicová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2019 do 17.2.2022 |
Adresa | Kubelíkova 539/4, 35301 Mariánské Lázně |
Místopředseda výboru | Renata Rothová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 16.3.2019 |
Adresa | Kubelíkova 539/4, 35301 Mariánské Lázně |
Člen výboru | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 16.3.2019 |
Adresa | Kubelíkova 540/2, 35301 Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Jana Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 16.3.2019 |
Adresa | Kubelíkova 540/2, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2013 do 16.11.2016 |
Adresa | Kubelíkova 540/2, 35301 Mariánské Lázně |
místopředseda výboru | Renata Rothová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2013 do 16.11.2016 |
Adresa | Kubelíkova 539/4, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Jana Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2013 do 16.11.2016 |
Adresa | Kubelíkova 540/2, 35301 Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Jana Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2004 do 16.5.2013 |
Adresa | Kubelíkova 540, Mariánské Lázně |
Místopředseda výboru | Renata Rothová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2004 do 16.5.2013 |
Adresa | Kubelíkova 539, Mariánské Lázně |
Člen výboru | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2004 do 16.5.2013 |
Adresa | Kubelíkova 540, Mariánské Lázně |
IČO: | 71195220 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kubelíkova 539-540 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 10. 2003 |
Sídlo: | Kubelíkova 539/4, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |