Společenství vlastníků Krylovecká čp. 1099, Praha 14 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Krylovecká čp. 1099, Praha 14 (04109791) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Krylovecká 1099/5, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 2015 Společenství vlastníků Krylovecká čp. 1099, Praha 14 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Krylovecká čp. 1099, Praha 14 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Krylovecká čp. 1099, Praha 14 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 5. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 16511 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04109791 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Rezidence Hloubětín - etapa B | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.5.2015 |
Zapsána dne: | 26.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krylovecká 1099/5, Praha 19800, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Korunní 810/104, Praha 10100, Česká republika | 26.5.2015 - 4.10.2016 |
člen výboru | Miroslav Jindřich |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2023 |
Adresa | Krylovecká 1099/5, 19800 Praha |
Předseda výboru | Olga Břízová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Krylovecká 1099/7, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Tomáš Feige |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2017 |
Adresa | Krylovecká 1099/5, 19800 Praha |
člen výboru | Luděk Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2022 do 17.6.2023 |
Adresa | Písková 2385/35, 14300 Praha |
člen výboru | Luděk Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2017 do 8.10.2022 |
Adresa | Krylovecká 1099/5, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Alexej Mourek |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 26.8.2017 |
Adresa | Krylovecká 1099/7, 19800 Praha |
člen výboru | Ing. Tomáš Feige |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 26.8.2017 |
Adresa | Krylovecká 1099/5, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Alexej Mourek |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 26.8.2017 |
Adresa | Krylovecká 1099/7, 19800 Praha |
člen výboru | Ing. Tomáš Feige |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 26.8.2017 |
Adresa | Krylovecká 1099/5, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Dmytro Dudnik |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2015 do 4.10.2016 |
Adresa | Těsnohlídkova 1877, 25082 Úvaly |
člen výboru | Mgr. Pavel Krumpár |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 do 4.10.2016 |
Adresa | Rižská 1491/4, 10200 Praha |
předseda výboru | Ing. Martina Hyklová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2016 do 4.10.2016 |
Adresa | Kryšpínova 567/8, 10900 Praha |
místopředseda výboru | Dmytro Dudnik |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2015 do 4.10.2016 |
Adresa | Těsnohlídkova 1877, 25082 Úvaly |
člen výboru | Mgr. Pavel Krumpár |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 do 4.10.2016 |
Adresa | Rižská 1491/4, 10200 Praha |
předseda výboru | Ing. Martina Rutová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2015 do 2.10.2016 |
Adresa | Kryšpínova 567/8, 10900 Praha |
předseda výboru | Ing. Martina Rutová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2015 do 2.10.2016 |
Adresa | Kryšpínova 567/8, 10900 Praha |
člen výboru | Mgr. Pavel Krumpár |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2015 do 28.4.2016 |
Adresa | Aloisovská 1082/10, 19800 Praha |
předseda výboru | Ing. Martina Rutová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2015 do 12.6.2015 |
Adresa | Kryšpínova 567/8, 10900 Praha 10 |
IČO: | 04109791 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Krylovecká čp. 1099, Praha 14 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 5. 2015 |
Sídlo: | Krylovecká 1099/5, Praha 19800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |