Společenství vlastníků Křižíkova 551, Trutnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Křižíkova 551, Trutnov (28795415) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Křižíkova 551, 54101 Trutnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2010 Společenství vlastníků Křižíkova 551, Trutnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Křižíkova 551, Trutnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Křižíkova 551, Trutnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 31. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4970 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28795415 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 551, Trutnov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.5.2010 |
Zapsána dne: | 31.5.2010 | |
den vzniku společenství 1.3.2010 | 31.5.2010 - 22.1.2016 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 31.5.2010 - 22.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křižíkova 551, Trutnov 54101, Česká republika | 11.11.2013 |
---|
předseda SVJ | Ing Lukáš Fleček |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2020 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
člen výboru | Jan Rosenberg |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2016 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
člen výboru | Naděžda Kubinová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2016 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Jan Nešněra |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2020 do 4.11.2020 |
Adresa | 226, 54232 Batňovice |
předseda výboru | Jan Nešněra |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2016 do 9.5.2020 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
člen výboru | Zbyněk Pavel |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 22.1.2016 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
člen výboru | Naděžda Kubinová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2013 do 22.1.2016 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
člen výboru | Kateřina Macková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 22.1.2016 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
člen výboru | Věra Bukačová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 22.1.2016 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Ing. Jiří Wenke |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 22.1.2016 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Ing. Jiří Wenke |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 11.11.2013 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
člen výboru | Věra Bukačová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 11.11.2013 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
člen výboru | Kateřina Macková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 11.11.2013 |
Adresa | Křižíkova 551, 54101 Trutnov |
místopředseda výboru | Jana Müllerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 5.11.2013 |
Adresa | Hronovská 299, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
IČO: | 28795415 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Křižíkova 551, Trutnov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Trutnov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 5. 2010 |
Sídlo: | Křižíkova 551, Trutnov 54101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |