Společenství vlastníků Kristenova 2, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kristenova 2, Brno (26248930) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kristenova 1076/2, 62400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2001 Společenství vlastníků Kristenova 2, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kristenova 2, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kristenova 2, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 524 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26248930 | |
Jméno: | Společenství vlastníků nemovitosti Kristenova 2 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.5.2001 |
Zapsána dne: | 21.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kristenova 1076/2, Brno 62400, Česká republika | 9.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kristenova 1076/2, Brno 62400, Česká republika | 21.5.2001 - 9.11.2015 |
předseda společenství vlastníků | Pharm.Dr. Miroslav Kovářík |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2024 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
předseda společenství vlastníků | PharmDr. Miroslav Kovářík |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 5.1.2024 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
předseda | Mgr. Eva Habánová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2017 do 27.11.2020 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Jiří Martinec |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 26.7.2017 |
Adresa | Voroněžská 2380/18, 61600 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Jiří Martinec |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2012 do 9.11.2015 |
Adresa | Voroněžská 2380/18, 61600 Brno |
Člen statutárního orgánu | Ing. Rajmund Pavla |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2007 do 6.9.2012 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
pověřený vlastník | ing. Jiří Košulič |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2004 do 14.11.2007 |
Adresa | Lísky 951/3, 62400 Brno |
člen | Ing. Pavel Rajmund |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 2.3.2004 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
člen | Ing. František Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 2.3.2004 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
člen | Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 2.3.2004 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
předseda | Ing. Radovan Závodný |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 2.3.2004 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
člen | Ing. Jan Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 2.3.2004 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
IČO: | 26248930 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kristenova 2, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Komín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 5. 2001 |
Sídlo: | Kristenova 1076/2, Brno 62400 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |