Společenství vlastníků Křídlovická 434547, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Křídlovická 434547, Brno (29298504) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Křídlovická 347/45, 60300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2011 Společenství vlastníků Křídlovická 434547, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Křídlovická 434547, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Křídlovická 434547, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9021 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29298504 | |
Jméno: | Společenství pro dům Křídlovická 434547, Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.11.2011 |
Zapsána dne: | 26.11.2011 | |
Účel činnosti : Správa domu, kterou se rozumí zejména zajišťování provozu domu a pozemku, údržby a oprav společných částí domu vč. havarijní služby, s ohledem na existenci částí společných všem jednotkám a relativně společných částí (společných jen někte rým jednotkám) dle prohlášení vlastníka budovy. | 29.6.2016 - 24.11.2016 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 2.7.2014 - 24.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křídlovická 347/45, Brno 60300, Česká republika | 24.11.2016 |
---|
předseda výboru | Mgr. Kamil Tardon |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 |
Adresa | Křídlovická 348/45a, 60300 Brno |
člen výboru | Ing. Miroslav Hronek |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 |
Adresa | Křídlovická 351/47a, 60300 Brno |
místopředseda výboru | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2023 |
Adresa | Zahrady 372, 66434 Moravské Knínice |
místopředseda výboru | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 do 19.1.2023 |
Adresa | Křídlovická 350/47, 60300 Brno |
místopředseda výboru | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 25.1.2020 |
Adresa | Křídlovická 350/47, 60300 Brno |
předseda výboru | Mgr. Kamil Tardon |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 25.1.2020 |
Adresa | Křídlovická 348/45a, 60300 Brno |
člen výboru | Eliška Vlachová Hutová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2018 do 25.1.2020 |
Adresa | Nejedlého 381/9, 63800 Brno |
člen výboru | Eliška Vlachová Hutová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 4.10.2018 |
Adresa | Křídlovická 345/43a, 60300 Brno |
člen výboru | Eliška Vlachová Hutová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 4.10.2018 |
Adresa | Křídlovická 345/43a, 60300 Brno |
člen výboru | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2014 do 29.6.2016 |
Adresa | Křídlovická 350/47, 60300 Brno |
místopředseda výboru | Mgr. Kamil Tardon |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2014 do 29.6.2016 |
Adresa | Křídlovická 348/45a, 60300 Brno |
předseda výboru | Ing. Monika Bartošková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2014 do 29.6.2016 |
Adresa | Křídlovická 347/45, 60300 Brno |
místopředseda výboru | Bc. Monika Bartošková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2011 do 2.7.2014 |
Adresa | Křídlovická 347/45, 60300 Brno |
člen výboru | Tomáš Remuta |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2011 do 2.7.2014 |
Adresa | Křídlovická 350/47, 60300 Brno |
předseda výboru | David Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2013 do 2.7.2014 |
Adresa | Chaloupky 583, 69801 Veselí nad Moravou |
předseda výboru | David Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2011 do 30.5.2013 |
Adresa | Chaloupky 583, 69801 Veselí nad Moravou |
IČO: | 29298504 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Křídlovická 434547, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 11. 2011 |
Sídlo: | Křídlovická 347/45, Brno 60300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |