Společenství vlastníků Krakovská 3 a 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Krakovská 3 a 5 (05708222) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Krakovská 1107/3, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 2017 Společenství vlastníků Krakovská 3 a 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Krakovská 3 a 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Krakovská 3 a 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 1. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12443 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05708222 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Krakovská 3 a 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.1.2017 |
Zapsána dne: | 12.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krakovská 1107/3, Ostrava 70030, Česká republika | 12.1.2017 |
---|
předseda výboru | Ing. František Moler |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2021 |
Adresa | Krakovská 1108/5, 70030 Ostrava |
člen výboru | Jana Kosniovská |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2021 |
Adresa | Krakovská 1107/3, 70030 Ostrava |
člen výboru | Jan Neuwirt |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2021 |
Adresa | Krakovská 1107/3, 70030 Ostrava |
člen výboru | Jan Neuwirt |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 14.9.2021 |
Adresa | Krakovská 1107/3, 70030 Ostrava |
člen výboru | Radek Chwalek |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 14.9.2021 |
Adresa | Krakovská 1107/3, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Zdeněk Škorňák |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 14.9.2021 |
Adresa | Krakovská 1108/5, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Ing. František Moler |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 14.9.2021 |
Adresa | Krakovská 1108/5, 70030 Ostrava |
člen výboru | Jana Kosniovská |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2020 do 14.9.2021 |
Adresa | Krakovská 1107/3, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Martin Skotnica Ph.D., |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2019 do 1.1.2020 |
Adresa | K Myslivně 2078/19, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ing. Martin Skotnica Ph.D., |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 10.3.2019 |
Adresa | Krakovská 1107/3, 70030 Ostrava |
IČO: | 05708222 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Krakovská 3 a 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 8. 2005 |
Sídlo: | Krakovská 1107/3, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |