Společenství vlastníků Kovářská 1524, 1525, 1526 Strážnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kovářská 1524, 1525, 1526 Strážnice (01440152) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kovářská 1524, 69662 Strážnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 2013 Společenství vlastníků Kovářská 1524, 1525, 1526 Strážnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kovářská 1524, 1525, 1526 Strážnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kovářská 1524, 1525, 1526 Strážnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9883 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01440152 | |
Jméno: | Společenství Kovářská 1524, 1525, 1526 Strážnice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.3.2013 |
Zapsána dne: | 15.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kovářská 1524, Strážnice 69662, Česká republika | 15.3.2013 |
---|
předseda výboru | Bronislava Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
člen výboru | Martin Sláma |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
člen výboru | Martina Kalužová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2023 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
předseda výboru | Bronislava Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2018 do 15.6.2023 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
člen výboru | Martin Sláma |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2018 do 15.6.2023 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
člen výboru | Martina Kalužová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2018 do 15.6.2023 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
člen výboru | Martina Kalužová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 19.6.2018 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
člen výboru | Martin Sláma |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 19.6.2018 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
předseda výboru | Bronislava Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 19.6.2018 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
předseda výboru | Bronislava Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 19.6.2018 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
člen výboru | Martin Sláma |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 19.6.2018 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
člen výboru | Martina Kalužová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 19.6.2018 |
Adresa | Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
IČO: | 01440152 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kovářská 1524, 1525, 1526 Strážnice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Strážnice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 3. 2013 |
Sídlo: | Kovářská 1524, Strážnice 69662 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |