Společenství vlastníků Koterovská 69, 71, 73, 75, 77, 79, Plzeň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Koterovská 69, 71, 73, 75, 77, 79, Plzeň (73712396) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Koterovská 2117/69, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 11. 2006 Společenství vlastníků Koterovská 69, 71, 73, 75, 77, 79, Plzeň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Koterovská 69, 71, 73, 75, 77, 79, Plzeň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Koterovská 69, 71, 73, 75, 77, 79, Plzeň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 17. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4778 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73712396 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Koterovská 69, 71, 73, 75, 77, 79, Plzeň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.11.2006 |
Zapsána dne: | 17.11.2006 | |
Orgány společenství: shromáždění výbor společenství | 17.11.2006 - 12.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koterovská 2117/69, Plzeň 32600, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Koterovská 69, Plzeň 32600, Česká republika | 17.11.2006 - 5.12.2016 |
Místopředseda výboru | Pavel Kule |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2119/73, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Jiřina Weberová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2117/69, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Marta Šubíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2118/71, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Jaromír Rajský |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2121/77, 32600 Plzeň |
Místopředseda výboru | Pavel Kule |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2119/73, 32600 Plzeň |
Místopředseda výboru | Josef Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2121/77, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Jaromír Rajský |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2121/77, 32600 Plzeň |
člen výboru | Marta Šubíková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2118/71, 32600 Plzeň |
člen výboru | Jiřina Weberová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 26.7.2022 |
Adresa | Koterovská 2117/69, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Václav Šípkovský |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 4.5.2021 |
Adresa | Koterovská 2120/75, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Ivana Berková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 11.6.2019 |
Adresa | Koterovská 2117/69, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Oldřich Široký |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 11.6.2019 |
Adresa | Koterovská 2122/79, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Pavel Kule |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2119/73, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jaromír Rajský |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2121/77, 32600 Plzeň |
člen výboru | Oldřich Široký |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2122/79, 32600 Plzeň |
člen výboru | Václav Šípkovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2120/75, 32600 Plzeň |
člen výboru | Ivana Berková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2117/69, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Josef Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2121/77, 32600 Plzeň |
člen výboru | Václav Šípkovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2120/75, 32600 Plzeň |
člen výboru | Oldřich Široký |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2122/79, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Pavel Kule |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2119/73, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jaromír Rajský |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2121/77, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Josef Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2121/77, 32600 Plzeň |
člen výboru | Ivana Berková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 12.7.2017 |
Adresa | Koterovská 2117/69, 32600 Plzeň |
člen výboru | Josef Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 13.6.2015 |
Adresa | Koterovská 2121/77, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Jiří Steininger |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2015 do 13.6.2015 |
Adresa | Spádná 449/13, 32100 Plzeň |
místopředseda výboru | Jiří Steininger |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 25.2.2015 |
Adresa | Koterovská 2117/69, 32600 Plzeň |
člen výboru | Václav Šípkovský |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2006 do 3.7.2013 |
Adresa | Koterovská 75, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Pavel Kule |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2006 do 3.7.2013 |
Adresa | Koterovská 73, 32600 Plzeň |
člen výboru | Josef Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2006 do 3.7.2013 |
Adresa | Koterovská 77, 32600 Plzeň |
člen výboru | Zdeňka Pavlovová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2006 do 3.7.2013 |
Adresa | Koterovská 79, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Jiří Steininger |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 do 3.7.2013 |
Adresa | Koterovská 69, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jaromír Rajský |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2010 do 3.7.2013 |
Adresa | Koterovská 77, 32600 Plzeň |
člen výboru | Zdeňka Pavlovová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 3.7.2013 |
Adresa | Koterovská 2122/79, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Miroslava Vaňhová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2006 do 11.2.2011 |
Adresa | Koterovská 71, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Jiří Steininger |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2006 do 12.2.2010 |
Adresa | Koterovská 69, 32600 Plzeň |
člen výboru | Jaromír Rajský |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2009 do 12.2.2010 |
Adresa | Koterovská 77, 32600 Plzeň |
IČO: | 73712396 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Koterovská 69, 71, 73, 75, 77, 79, Plzeň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 6. 2006 |
Sídlo: | Koterovská 2117/69, Plzeň 32600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |