Společenství vlastníků Kosmonautů 495 Karviná-Ráj má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kosmonautů 495 Karviná-Ráj (26804093) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kosmonautů 495/28, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 2003 Společenství vlastníků Kosmonautů 495 Karviná-Ráj má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kosmonautů 495 Karviná-Ráj nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kosmonautů 495 Karviná-Ráj na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3154 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26804093 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 495 v Karviné - Ráji | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.5.2003 |
Zapsána dne: | 1.5.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - předseda společenství vlastníků | 22.5.2015 | |
Den vzniku společenství: 16.07.2002 | 1.5.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 1.5.2003 - 22.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kosmonautů 495/28, Karviná 73401, Česká republika | 22.5.2015 |
---|
člen výboru | Helena Masničáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2007 do 22.5.2015 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
místopředseda výboru | Antonín Cingroš |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2007 do 22.5.2015 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
člen výboru | Františka Machů |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2007 do 22.5.2015 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
člen výboru | Miroslav Isző |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2007 do 22.5.2015 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
předseda výboru | Tomáš Soušek |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2010 do 22.5.2015 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, 73401 Karviná |
předseda výboru | Bc. Jarmila Wrublová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2007 do 25.3.2010 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
člen výboru | Jarmila Wrublová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2005 do 23.3.2007 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
místopředseda výboru | Kristina Friebelová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2005 do 3.1.2007 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
předseda výboru | Vladislav Kavulok |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2005 do 3.1.2007 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
předseda výboru | Jindřiška Cingrošová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2003 do 18.6.2005 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
místopředseda výboru | Jaroslava Vontszemüová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2003 do 18.6.2005 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
člen výboru | Františka Machů |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2003 do 18.6.2005 |
Adresa | Kosmonautů 495/28, Karviná |
IČO: | 26804093 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kosmonautů 495 Karviná-Ráj |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 5. 2003 |
Sídlo: | Kosmonautů 495/28, Karviná 73401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |