Společenství vlastníků Komenského 961 Karviná-Nové Město má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Komenského 961 Karviná-Nové Město (25909657) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 961/1, 73506 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 2002 Společenství vlastníků Komenského 961 Karviná-Nové Město má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Komenského 961 Karviná-Nové Město nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Komenského 961 Karviná-Nové Město na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1631 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25909657 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků bytových jednotek domu č. 961" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.7.2002 |
Zapsána dne: | 2.7.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 2.7.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 2.7.2002 - 9.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 961/1, Karviná 73506, Česká republika | 9.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského ulice č.p. 961, Karviná 73506, Česká republika | 2.7.2002 - 9.6.2017 |
člen výboru | Věra Krajčovičová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2002 |
Adresa | Komenského ulice č. 961, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Kottas |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2002 |
Adresa | Komenského ulice č. 961, 73506 Karviná |
předseda výboru | Vojtěch Szabo |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | 876, 73533 Doubrava |
Místopředseda výboru | Radovan Fabisz |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2017 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
Člen výboru | Mgr. Jan Kottas |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2017 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
Předseda výboru | Bc. Jana Szabová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2017 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
člen výboru | Věra Krajčovičová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2017 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Kottas |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2017 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
Předseda výboru | Bc. Jana Chromcová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2018 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
Předseda výboru | Bc. Jana Szabová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2017 do 10.8.2018 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
předseda výboru | Vojtěch Szabo |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 do 3.7.2017 |
Adresa | 876, 73533 Doubrava |
člen výboru | Věra Krajčovičová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2017 do 3.7.2017 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Kottas |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2017 do 3.7.2017 |
Adresa | Komenského 961/1, 73506 Karviná |
místopředseda výboru | Mgr. Jan Kottas |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2002 do 9.6.2017 |
Adresa | Komenského ulice č. 961, 73506 Karviná |
člen výboru | Věra Krajčovičová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2002 do 9.6.2017 |
Adresa | Komenského ulice č. 961, 73506 Karviná |
předseda výboru | Vojtěch Szabo |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2002 do 19.10.2016 |
Adresa | Komenského ulice č. 961, 73506 Karviná |
IČO: | 25909657 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Komenského 961 Karviná-Nové Město |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 7. 2002 |
Sídlo: | Komenského 961/1, Karviná 73506 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |