Společenství vlastníků Kaznějov č.p. 404 a 405 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kaznějov č.p. 404 a 405 (04288807) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Školní 405, 33151 Kaznějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 2015 Společenství vlastníků Kaznějov č.p. 404 a 405 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kaznějov č.p. 404 a 405 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kaznějov č.p. 404 a 405 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 4. 8. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7666 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04288807 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Kaznějov č.p. 404 a 405 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.8.2015 |
Zapsána dne: | 4.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Školní 405, Kaznějov 33151, Česká republika | 4.8.2015 |
---|
Předseda výboru | Petr Bulín |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | Školní 405, 33151 Kaznějov |
Člen výboru | Martin Bulka DiS |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | Školní 405, 33151 Kaznějov |
Člen výboru | Čeněk Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | Školní 405, 33151 Kaznějov |
člen výboru | Čeněk Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 28.1.2021 |
Adresa | Školní 405, 33151 Kaznějov |
předseda výboru | Petr Bulín |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 28.1.2021 |
Adresa | Školní 405, 33151 Kaznějov |
člen výboru | Inka Nová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2019 do 28.1.2021 |
Adresa | Školní 404, 33151 Kaznějov |
člen výboru | Inka Červencová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 5.12.2019 |
Adresa | Školní 404, 33151 Kaznějov |
předseda výboru | Petr Bulín |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 22.10.2015 |
Adresa | Školní 405, 33151 Kaznějov |
IČO: | 04288807 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kaznějov č.p. 404 a 405 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Kaznějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 9. 2005 |
Sídlo: | Školní 405, Kaznějov 33151 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |