Společenství vlastníků Kašparova 1396/6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Kašparova 1396/6 (25905937) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 2002 Společenství vlastníků Kašparova 1396/6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Kašparova 1396/6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Kašparova 1396/6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1456 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25905937 | |
Jméno: | Společenství Kašparova 6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.4.2002 |
Zapsána dne: | 30.4.2002 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 12.7.2012 - 18.12.2019 | |
Den vzniku společenství: 16.10.2000 | 30.4.2002 - 7.9.2013 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -pověřený vlastník | 30.4.2002 - 12.7.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kašparova 1396/6, Ostrava 70030, Česká republika | 7.9.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Kašparova 1396/6, Ostrava 70030, Česká republika | 30.4.2002 - 7.9.2013 |
předseda výboru | Lesja Tesariková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | René Jevčič |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
člen výboru | Tomáš Otáhal |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Lesja Tesariková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 14.8.2024 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | René Jevčič |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 14.8.2024 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
člen výboru | Tomáš Otáhal |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 14.8.2024 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Vlasta Jarombeková |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2019 do 18.12.2019 |
Adresa | Na Šancích 615/95, 72400 Ostrava |
člen výboru | René Jevčič |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2013 do 18.12.2019 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Martin Tesarik |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 18.12.2019 |
Adresa | Cholevova 1461/29, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Vlasta Jarombeková |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2013 do 28.6.2019 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Martin Tesarik |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2013 do 16.11.2018 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Ludvík Kocián |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2012 do 7.9.2013 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Vlasta Jarombeková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2012 do 7.9.2013 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
člen výboru | Martin Tesarik |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2012 do 7.9.2013 |
Adresa | Kašparova 1396/6, 70030 Ostrava |
pověřený vlastník | Petr Malík |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2002 do 12.7.2012 |
Adresa | Kašparova , Ostrava-Hrabůvka |
IČO: | 25905937 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Kašparova 1396/6 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 4. 2002 |
Sídlo: | Kašparova 1396/6, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |