Společenství vlastníků Karlovice 90 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Karlovice 90 (25908723) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 90, 79323 Karlovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 6. 2002 Společenství vlastníků Karlovice 90 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Karlovice 90 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Karlovice 90 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1579 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25908723 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Karlovice 90 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.6.2002 |
Zapsána dne: | 20.6.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek v domě - výbor společenství | 20.6.2002 | |
Den vzniku společenství: 8.6.2001 | 20.6.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Karlovice 79323, neuveden | 20.6.2002 |
---|---|---|
Adresa: | 90, Karlovice 79323, Česká republika | 5.11.2015 |
člen výboru | Miroslava Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 |
Adresa | 90, 79323 Karlovice |
předseda výboru | Zdeňka Šilerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 |
Adresa | 90, 79323 Karlovice |
místopředseda výboru | Ivan Fotopulos |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2017 do 21.5.2020 |
Adresa | M. Alše 486, 79326 Vrbno pod Pradědem |
místopředseda výboru | Anna Faronová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2002 do 8.2.2017 |
Adresa | 90 , 79323 Karlovice |
člen výboru | Ivan Fotopulos |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2002 do 8.2.2017 |
Adresa | 90, 79323 Karlovice |
předseda výboru | Zdeňka Šilerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 8.2.2017 |
Adresa | 90, 79323 Karlovice |
člen výboru | Ivan Fotopulos |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2002 do 8.2.2017 |
Adresa | 90, 79323 Karlovice |
místopředseda výboru | Anna Faronová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2002 do 8.2.2017 |
Adresa | 90 , 79323 Karlovice |
předseda výboru | Zdeňka Šilerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 8.2.2017 |
Adresa | 90, 79323 Karlovice |
předseda výboru | Zdeňka Šilerová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2002 do 5.11.2015 |
Adresa | 90, 79323 Karlovice |
IČO: | 25908723 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Karlovice 90 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Karlovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 6. 2002 |
Sídlo: | 90, Karlovice 79323 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |